ESCUDERO VALENCIA JAVIER
Informe ejecutivo de ESCUDERO VALENCIA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCUDERO VALENCIA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURISMO Y SANIDAD SL | Administrador Unico | 30/03/2011 | 15/02/2021 |
TURISMO Y SANIDAD SL | Socio Unico | 30/03/2011 | 15/02/2021 |
TURISMO Y SANIDAD SL | Liquidador | 15/02/2021 | 15/02/2021 |
TURISMO Y SANIDAD SL | Apoderado | 12/03/2009 | 22/03/2011 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO VALENCIA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO VALENCIA JAVIER
Empresa: TURISMO Y SANIDAD SL
Liquidador
- Escudero Valencia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 83, S 8, H M 476271, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: TURISMO Y SANIDAD SL
Administrador Unico
- Escudero Valencia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 83, S 8, H M 476271, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: TURISMO Y SANIDAD SL
Administrador Unico
- Escudero Valencia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 83, S 8, H M 476271, I/A 5 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Empresa: TURISMO Y SANIDAD SL
Nuevo Socio Único
- Escudero Valencia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 83, S 8, H M 476271, I/A 5 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Empresa: TURISMO Y SANIDAD SL
Apoderado
- Escudero Valencia Javier
- Ortega Perez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 83, S 8, H M 476271, I/A 4 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Empresa: TURISMO Y SANIDAD SL
Apoderado
- Escudero Valencia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 81, S 8, H M 476271, I/A 3 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Información de ESCUDERO VALENCIA JAVIER
Mostramos los datos de ESCUDERO VALENCIA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO VALENCIA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos