TUENTI TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 28
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TUENTI TECHNOLOGIES SL
CIF B84675529
Capital Social 34409.16 Euros
Actividad Telecomunicaciones inalámbricas
Fecha de Constitución 12/04/2006
Página Web www.tuenti.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Marti Ciruelos Antonio
Propietario TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
VINCULACIONES DE TUENTI TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TUENTI TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bringas Garcia Maria De La Paz | Vicesecretario No Consejero | 03/12/2010 | 15/11/2017 |
De Carvajal Gonzalez Pablo | Secretario | 05/02/2015 | 15/11/2017 |
De Carvajal Gonzalez Pablo | Consejero | 05/02/2015 | 15/11/2017 |
Dentzel Zaryn Alexander | Apoderado | 12/08/2010 | 15/11/2017 |
Erlaiz Cotelo Iñigo | Secretario No Consejero | 04/02/2010 | 15/11/2017 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 25/04/2011 | 15/11/2017 |
Gayo Rodriguez Emilio | Consejero | 07/06/2013 | 15/11/2017 |
Marti Ciruelos Antonio | Presidente | 05/02/2015 | 15/11/2017 |
Marti Ciruelos Antonio | Consejero | 05/02/2015 | 15/11/2017 |
Muriel Herrero Sebastian | Apoderado | 10/03/2015 | 15/11/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TUENTI TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33429 , F 194, S 8, H M 413964, I/A 44 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33429 , F 194, S 8, H M 413964, I/A 44 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33429 , F 194, S 8, H M 413964, I/A 43 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33429 , F 193, S 8, H M 413964, I/A 42 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33429 , F 193, S 8, H M 413964, I/A 42 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33429 , F 193, S 8, H M 413964, I/A 41 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28
- QUEDAN MODIFICADOS LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA SU ADAPTACION A LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33429 , F 190, S 8, H M 413964, I/A 40 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27644 , F 220, S 8, H M 413964, I/A 39 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27644 , F 220, S 8, H M 413964, I/A 38 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27644 , F 218, S 8, H M 413964, I/A 37 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-28