GNOZA WOLFGANG
Informe ejecutivo de GNOZA WOLFGANG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GNOZA WOLFGANG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUENTI TECHNOLOGIES SL | Consejero | 05/02/2015 | 20/06/2017 |
TELEFONICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS SA | Consejero | 14/03/2011 | 27/04/2016 |
TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Consejero | 21/11/2011 | 21/12/2015 |
VINCULACIONES DE GNOZA WOLFGANG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GNOZA WOLFGANG
Empresa: TUENTI TECHNOLOGIES SL
Consejero
- Gnoza Wolfgang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33429 , F 193, S 8, H M 413964, I/A 42 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14912 , F 55, S 8, H M 33048, I/A 150 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Carvajal Gonzalez Pablo Antonio
- Gilperez Lopez Luis Miguel
- Gnoza Wolfgang
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22658 , F 144, S 8, H M 213180, I/A 428 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Empresa: TUENTI TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27644 , F 217, S 8, H M 413964, I/A 35 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Carvajal Gonzalez Pablo Antonio
- Gilperez Lopez Luis Miguel
- Gnoza Wolfgang
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22658 , F 96, S 8, H M 213180, I/A 319 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Consejero
- Garcia Nevado Adrian
- Gnoza Wolfgang
- Navarro Yubero Agustin
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14912 , F 49, S 8, H M 33048, I/A 136 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Información de GNOZA WOLFGANG
Mostramos los datos de GNOZA WOLFGANG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GNOZA WOLFGANG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos