TRUST INFORMATIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Frederic Mompou, 4
Código Postal 08960
Municipio Sant Just Desvern
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRUST INFORMATIC SL
CIF B58866658
Capital Social 407855.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Nombres Anteriores
- TRUST INFORMATIC SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TRUST INFORMATIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRUST INFORMATIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llorens Santos Lorenzo | Secretario | 21/12/2020 | 23/08/2021 |
Llorens Santos Lorenzo | Consejero | 21/12/2020 | 23/08/2021 |
Lucas Carrasco Francisco | Consejero | 21/12/2020 | 23/08/2021 |
Lucas Carrasco Francisco | Presidente | 21/12/2020 | 23/08/2021 |
Palau Palau Francisco | Consejero | 21/12/2020 | 23/08/2021 |
Palau Palau Francisco | Liquidador | 23/08/2021 | 23/08/2021 |
SERVEIS PROFESSIONALS D'AUDITORIA I CONSULTORIA SL | Auditor | 05/07/2018 | 18/01/2019 |
Llorens Santos Lorenzo | Consejero | 16/03/2009 | 06/06/2017 |
Llorens Santos Lorenzo | Secretario | 16/03/2009 | 06/06/2017 |
Llorens Santos Lorenzo | Consejero | 06/06/2017 | 06/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRUST INFORMATIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 99, S 8, H B 67854, I/A 29 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 99, S 8, H B 67854, I/A 29 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 99, S 8, H B 67854, I/A 29 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-08
Capital Anterior: | 60.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 347.655,00 | Euros |
Capital Actual: | 407.855,00 | Euros |
Porcentaje: | 577,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 98, S 8, H B 67854, I/A 28 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-08
Empresa: TRUST INFORMATIC SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 95, S 8, H B 67854, I/A 27 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Empresa: TRUST INFORMATIC SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 95, S 8, H B 67854, I/A 27 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Empresa: TRUST INFORMATIC SA
- Denominación y forma adoptada: TRUST INFORMATIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 95, S 8, H B 67854, I/A 27 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Empresa: TRUST INFORMATIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 95, S 8, H B 67854, I/A 26 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Empresa: TRUST INFORMATIC SA
- CL FREDERIC MOMPOU NUM.4A P.4 PTA.4 (SANT JUST DESVERN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 95, S 8, H B 67854, I/A 25 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Empresa: TRUST INFORMATIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 95, S 8, H B 67854, I/A 24 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-08