LLORENS SANTOS LORENZO
Informe ejecutivo de LLORENS SANTOS LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLORENS SANTOS LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRUST INFORMATIC SL | Secretario | 21/12/2020 | 23/08/2021 |
TRUST INFORMATIC SL | Consejero | 21/12/2020 | 23/08/2021 |
TRUST INFORMATIC SL | Consejero | 16/03/2009 | 06/06/2017 |
TRUST INFORMATIC SL | Secretario | 16/03/2009 | 06/06/2017 |
TRUST INFORMATIC SL | Consejero | 06/06/2017 | 06/06/2017 |
TRUST INFORMATIC SL | Secretario | 06/06/2017 | 06/06/2017 |
ANTARA ZENITH SL | Apoderado | 30/08/2016 | |
TRUST INFORMATIC SL | Apoderado | 11/08/2016 | |
ANTARA ZENITH SL | Consejero | 23/02/2009 | 09/08/2016 |
ANTARA ZENITH SL | Secretario | 23/02/2009 | 09/08/2016 |
VINCULACIONES DE LLORENS SANTOS LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORENS SANTOS LORENZO
Empresa: TRUST INFORMATIC SL
Consejero
- Llorens Santos Lorenzo
- Lucas Carrasco Francisco
- Palau Palau Francisco
Liquidador
Presidente
Secretario
- Llorens Santos Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 99, S 8, H B 67854, I/A 29 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-08
Empresa: TRUST INFORMATIC SA
Consejero
- Llorens Santos Lorenzo
- Lucas Carrasco Francisco
- Palau Palau Francisco
Presidente
Secretario
- Llorens Santos Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 95, S 8, H B 67854, I/A 27 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Empresa: TRUST INFORMATIC SA
Consejero
- Llorens Santos Lorenzo
- Lucas Carrasco Francisco
- Palau Palau Francisco
Presidente
Secretario
- Llorens Santos Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 95, S 8, H B 67854, I/A 27 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Empresa: TRUST INFORMATIC SA
Consejero
- Llorens Santos Lorenzo
- Lucas Carrasco Francisco
- Palau Palau Francisco
Presidente
Secretario
- Llorens Santos Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 93, S 8, H B 67854, I/A 20 N (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-08
Empresa: TRUST INFORMATIC SA
Consejero
- Llorens Santos Lorenzo
- Lucas Carrasco Francisco
- Palau Palau Francisco
Presidente
Secretario
- Llorens Santos Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 94, S 8, H B 67854, I/A 23 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-08
Empresa: ANTARA ZENITH SL
Apoderado
- Llorens Santos Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36129 , F 200, S 8, H B 245398, I/A 17 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-08
Empresa: TRUST INFORMATIC SA
Apoderado
- Llorens Santos Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 94, S 8, H B 67854, I/A 22 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-08
Empresa: ANTARA ZENITH SL
Consejero
- Llorens Santos Lorenzo
- Lucas Carrasco Francisco
- Palau Palau Francisco
Presidente
Secretario
- Llorens Santos Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36129 , F 199, S 8, H B 245398, I/A 16 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Empresa: TRUST INFORMATIC SA
Consejero
- Llorens Santos Lorenzo
- Lucas Carrasco Francisco
- Palau Palau Francisco
- Vilardebo Pascual Enric
Presidente
Secretario
- Llorens Santos Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 93, S 8, H B 67854, I/A 20 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Empresa: TRUST INFORMATIC SA
Apoderado
Consejero
- Llorens Santos Lorenzo
- Lucas Carrasco Francisco
- Palau Palau Francisco
- Raubert Freixes Jordi
- Vilardebo Pascual Enric
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35962 , F 93, S 8, H B 67854, I/A 20 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
VER MAS ACTOS
Información de LLORENS SANTOS LORENZO
Mostramos los datos de LLORENS SANTOS LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORENS SANTOS LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos