TROPO EDITORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Calatrava, 79
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TROPO EDITORES SL
CIF B99105983
Actividad Otras actividades editoriales
Fecha de Constitución 04/05/2006
Página Web tropoeditores.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Coco Foriscot Emilio
VINCULACIONES DE TROPO EDITORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TROPO EDITORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coco Dalmau Marc | Secretario | 20/01/2017 | 06/10/2020 |
Coco Dalmau Marc | Consejero | 10/06/2015 | 06/10/2020 |
Coco Foriscot Emilio | Presidente | 10/06/2015 | 06/10/2020 |
Coco Foriscot Emilio | Consejero | 10/06/2015 | 06/10/2020 |
Coco Foriscot Emilio | Consejero Delegado | 10/06/2015 | 06/10/2020 |
Cruz Ladera Jose Miguel | Administrador Concursal | 26/01/2018 | 06/10/2020 |
Pereiro Numer Santiago | Consejero | 10/06/2015 | 06/10/2020 |
Sarabia Campos Patricia | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/06/2015 | 06/10/2020 |
De Los Santos Aparicio Mario Eutiquiano | Consejero | 10/06/2015 | 20/01/2017 |
Sipan Sanz Oscar Antonio | Secretario | 10/06/2015 | 20/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TROPO EDITORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44904 , F 181, S 8, H B 470909, I/A 13 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 856/2017, AUTO FIRME DE FECHA 12/03/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44904 , F 181, S 8, H B 470909, I/A 13 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44904 , F 181, S 8, H B 470909, I/A 13 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 856/2017, AUTO FIRME DE FECHA 21/02/2019, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44904 , F 180, S 8, H B 470909, I/A 12 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44904 , F 180, S 8, H B 470909, I/A 11 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 856/2017, AUTOS FIRMES DE FECHAS 10/05/2018: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, Y 02/10/18: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44904 , F 180, S 8, H B 470909, I/A 11 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 856/2017, AUTO FIRME DE FECHA 04/12/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44904 , F 179, S 8, H B 470909, I/A 10 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44904 , F 179, S 8, H B 470909, I/A 10 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44904 , F 179, S 8, H B 470909, I/A 9 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08
Apoderado Solidario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44904 , F 179, S 8, H B 470909, I/A 9 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08