COCO DALMAU MARC
Informe ejecutivo de COCO DALMAU MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COCO DALMAU MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PADELTIBIDABO SL | Administrador Solidario | 28/02/2023 | |
ARSAMALA SL | Administrador Unico | 03/12/2020 |
VINCULACIONES DE COCO DALMAU MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COCO DALMAU MARC
Empresa: PADELTIBIDABO SL
Administrador Solidario
- Coco Dalmau Marc
- Fuller Sancho Ellis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48386 , F 55, S 8, H B 582222, I/A 4 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
Empresa: ARSAMALA SL
Administrador Unico
- Coco Dalmau Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41493 , F 111, S 8, H B 386848, I/A 12 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-08
Empresa: TROPO EDITORES SL
Secretario
- Coco Dalmau Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44904 , F 179, S 8, H B 470909, I/A 9 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08
Empresa: TROPO EDITORES SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 123, S 8, H Z 40967, I/A 5 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-50
Información de COCO DALMAU MARC
Mostramos los datos de COCO DALMAU MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COCO DALMAU MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos