TRIMATIK TECNOLOGIA APLICADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MERCURI PARK 5.1.5 NAVE 64 POLIGONO RIU CLAR
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Razón Social TRIMATIK TECNOLOGIA APLICADA SL
CIF B55501431
Capital Social 100002.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 02/01/2010
Página Web www.trimatik.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Araiz Ara Joaquin
Propietario ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS SA
VINCULACIONES DE TRIMATIK TECNOLOGIA APLICADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIMATIK TECNOLOGIA APLICADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Araiz Ara Esther | Secretario | 03/03/2015 | 23/02/2017 |
Araiz Ara Esther | Consejero | 03/03/2015 | 23/02/2017 |
Araiz Ara Esther | Apoderado Solidario | 14/10/2015 | 23/02/2017 |
Araiz Ara Joaquin | Presidente | 03/03/2015 | 23/02/2017 |
Araiz Ara Joaquin | Consejero | 03/03/2015 | 23/02/2017 |
ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS SA | Socio Unico | 09/03/2016 | 23/02/2017 |
Vicioso Araiz Isaac | Consejero | 03/03/2015 | 23/02/2017 |
Vicioso Araiz Isaac | Apoderado Solidario | 14/10/2015 | 23/02/2017 |
Coll Gibert Pablo Luis | Administrador Solidario | 04/02/2010 | 03/03/2015 |
Martinez Lopez Miguel Angel | Administrador Solidario | 04/02/2010 | 03/03/2015 |
ACTOS BORME DE TRIMATIK TECNOLOGIA APLICADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 223, S 8, H T 41059, I/Adilig (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 223, S 8, H T 41059, I/Adilig (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-43
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA SOCIAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 223, S 8, H T 41059, I/A NOTA (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 223, S 8, H T 41059, I/A 4 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-43
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 155, S 8, H T 41059, I/A 3 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-43
- Refundidos la totalidad de los estatutos sociales.- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 150, S 8, H T 41059, I/A 2 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-43
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 150, S 8, H T 41059, I/A 2 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 150, S 8, H T 41059, I/A 2 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 146, S 8, H T 41059, I/A 1 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-43