TRILEVEL FACTORY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Embajadores, 7
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRILEVEL FACTORY SL
CIF B86723970
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
Fecha de Constitución 25/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRILEVEL FACTORY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRILEVEL FACTORY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serrano Garcia Maria Nieves | Administrador Unico | 14/09/2015 | 15/12/2017 |
Serrano Garcia Maria Nieves | Liquidador | 15/12/2017 | 15/12/2017 |
Cachaza Gomez Ricardo | Administrador Unico | 10/05/2013 | 14/09/2015 |
ACTOS BORME DE TRILEVEL FACTORY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31058 , F 62, S 8, H M 558997, I/A 3 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31058 , F 62, S 8, H M 558997, I/A 3 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31058 , F 62, S 8, H M 558997, I/A 3 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31058 , F 62, S 8, H M 558997, I/A 3 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31058 , F 62, S 8, H M 558997, I/A 2 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31058 , F 62, S 8, H M 558997, I/A 2 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31058 , F 61, S 8, H M 558997, I/A 1 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Dirección:C/ EMBAJADORES Nº7, 4º DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:25/04/13
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION, PRODUCCION, ORGANIZACION, CONTRATACION Y DIRECCION DE PROGRAMAS AUDIOVISUALES, DE RADIO, TELEVISION, CONCIERTOS, GALAS, FESTIVALES..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31058 , F 61, S 8, H M 558997, I/A 1 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28