CACHAZA GOMEZ RICARDO
Informe ejecutivo de CACHAZA GOMEZ RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CACHAZA GOMEZ RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIPCERA SOLUCIONES INTEGRALES SL | Administrador Solidario | 30/12/2019 |
VINCULACIONES DE CACHAZA GOMEZ RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CACHAZA GOMEZ RICARDO
Empresa: MIPCERA SOLUCIONES INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Cachaza Gomez Jose Antonio
- Cachaza Gomez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40038 , F 70, S 8, H M 711363, I/A 1 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: TRILEVEL FACTORY SL
Administrador Unico
- Cachaza Gomez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31058 , F 62, S 8, H M 558997, I/A 2 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Empresa: TRILEVEL FACTORY SL
Administrador Unico
- Cachaza Gomez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31058 , F 61, S 8, H M 558997, I/A 1 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Información de CACHAZA GOMEZ RICARDO
Mostramos los datos de CACHAZA GOMEZ RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CACHAZA GOMEZ RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos