TRIALCAMP RESIDUOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arts Gràfiques, 44
Código Postal 46010
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social TRIALCAMP RESIDUOS SL
CIF B98594351
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/12/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario AZNAR BOIX GROUP SL
VINCULACIONES DE TRIALCAMP RESIDUOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIALCAMP RESIDUOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZNAR BOIX GROUP SL | Liquidador Unico | 14/08/2015 | 14/08/2015 |
AZNAR BOIX GROUP SL | Administrador Unico | 14/08/2015 | |
Aznar Boix Luisa Maria | Apoderado | 06/06/2014 | 14/08/2015 |
AZNAR BOIX GROUP SL | Socio Unico | 18/12/2013 | 11/08/2015 |
AZNAR BOIX GROUP SL | Administrador Unico | 18/12/2013 | 11/08/2015 |
ACTOS BORME DE TRIALCAMP RESIDUOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 203, S 8, H V 157120, I/A 3 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 203, S 8, H V 157120, I/A 3 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 203, S 8, H V 157120, I/A 3 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 203, S 8, H V 157120, I/A 3 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 203, S 8, H V 157120, I/A 3 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-46
- La fecha correcta de comienzo de operaciones es el 01/01/2014, no como por error se publicó en el Boletín 246 de fecha 26/12/13 y referencia 05523502013
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 201, S 8, H V 157120, I/A 1 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2015-116-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 203, S 8, H V 157120, I/A 2 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-46
- se designa persona fisica representante de la mercantil TRIALCAMP BUSINESS GROUP, SOCIEDAD LIMITADA a DOÑA MARIA CARMEN GIMENO MARTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 201, S 8, H V 157120, I/A 1 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 201, S 8, H V 157120, I/A 1 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 201, S 8, H V 157120, I/A 1 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-46