TRIALCAMP EFICACIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arts Gràfiques, 44
Código Postal 46010
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social TRIALCAMP EFICACIA SL
CIF B98594310
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 13/12/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario AZNAR BOIX GROUP SL
VINCULACIONES DE TRIALCAMP EFICACIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIALCAMP EFICACIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZNAR BOIX GROUP SL | Liquidador Unico | 11/08/2015 | 11/08/2015 |
AZNAR BOIX GROUP SL | Administrador Unico | 11/08/2015 | |
AZNAR BOIX GROUP SL | Socio Unico | 18/12/2013 | 11/08/2015 |
AZNAR BOIX GROUP SL | Administrador Unico | 18/12/2013 | 11/08/2015 |
Aznar Boix Luisa Maria | Apoderado | 06/06/2014 | 11/08/2015 |
ACTOS BORME DE TRIALCAMP EFICACIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 209, S 8, H V 157121, I/A 3 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 209, S 8, H V 157121, I/A 3 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico. El liquidador unico, la entidad "Aznar Boix Group SL", anterior administrador unico, continua representado por su persona fisica representante, doña Maria Carmen Gimeno Martos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 209, S 8, H V 157121, I/A 3 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 209, S 8, H V 157121, I/A 3 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 209, S 8, H V 157121, I/A 3 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
- La sociedad comienza sus operaciones el 01/01/2014, no como por error se publicó en el Boletín 246 de fecha 26/12/13 y referencia 05523662013
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 207, S 8, H V 157121, I/A 1 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2015-116-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 209, S 8, H V 157121, I/A 2 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-46
- se nombra persona fisica representante d ela mercantil TIRALCAMP BUSINESS GROUP SL a DOÑA MARIA CARMEN GIMENO MARTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 207, S 8, H V 157121, I/A 1 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 207, S 8, H V 157121, I/A 1 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 207, S 8, H V 157121, I/A 1 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-46