TRIALCAMP ECOTOX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arts Gràfiques, 44
Código Postal 46010
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social TRIALCAMP ECOTOX SL
CIF B98594369
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 01/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario AZNAR BOIX GROUP SL
VINCULACIONES DE TRIALCAMP ECOTOX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIALCAMP ECOTOX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZNAR BOIX GROUP SL | Liquidador Unico | 10/08/2015 | 10/08/2015 |
AZNAR BOIX GROUP SL | Socio Unico | 20/12/2013 | 10/08/2015 |
AZNAR BOIX GROUP SL | Administrador Unico | 20/12/2013 | 10/08/2015 |
Aznar Boix Luisa Maria | Apoderado | 06/06/2014 | 10/08/2015 |
ACTOS BORME DE TRIALCAMP ECOTOX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 185, S 8, H V 157153, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 185, S 8, H V 157153, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico. Doña María Carmen Gimeno Martos con NIF número 20.416.430-C ha sido designado persona física representante de la entidad "Aznar Boix Group SL" que ha sido nombrada liquidadora única de la sociedad de ésta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 185, S 8, H V 157153, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 185, S 8, H V 157153, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 185, S 8, H V 157153, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 185, S 8, H V 157153, I/A 2 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-46
- La sociedad "TRIALCAMP BUSINESS GROUP SL" designa persona física representante a DOÑA MARIA CARMEN GIMENO MARTOS, DNI/NIF 20416430C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 183, S 8, H V 157153, I/A 1 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 183, S 8, H V 157153, I/A 1 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 183, S 8, H V 157153, I/A 1 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-46
Dirección:C/ ARTES GRAFICAS 44 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:01/01/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias, incluido el arrendamiento no financiero. 4. La mediación o intermediación en actividades profesionales. 5. Prestación de servicios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9723, L 7005, F 183, S 8, H V 157153, I/A 1 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-46