TRES PUNTOS Y JAMON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Acuerdo, 36
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRES PUNTOS Y JAMON SL
CIF B86434438
Capital Social 23010.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 09/04/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRES PUNTOS Y JAMON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRES PUNTOS Y JAMON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Vaquero Juan Jesus | Liquidador | 02/02/2021 | 02/02/2021 |
Sanchez Vaquero Juan Jesus | Administrador Unico | 01/02/2021 | 02/02/2021 |
Sanchez Vaquero Jose Antonio | Administrador Solidario | 09/05/2012 | 01/02/2021 |
Sanchez Vaquero Juan Jesus | Administrador Solidario | 09/05/2012 | 01/02/2021 |
ACTOS BORME DE TRES PUNTOS Y JAMON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 167, S 8, H M 537757, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 167, S 8, H M 537757, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 167, S 8, H M 537757, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 167, S 8, H M 537757, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 166, S 8, H M 537757, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 23.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 664,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 166, S 8, H M 537757, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 166, S 8, H M 537757, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 166, S 8, H M 537757, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 165, S 8, H M 537757, I/A 1 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-28
Dirección:C/ ACUERDO 36 (MADRID)
Comienzo de operaciones:09/04/12
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La explotación, administración y asesoramiento de actividades hoteleras, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, pub, bien propios o arrendados por dicha sociedad. El comercio al por mayor y menor de carnes, fiambres, embutidos, jamones, aves, huevos, caza y derivados lácteos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 165, S 8, H M 537757, I/A 1 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-28