SANCHEZ VAQUERO JUAN JESUS
Informe ejecutivo de SANCHEZ VAQUERO JUAN JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ VAQUERO JUAN JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROBLEDILLO SOCIEDAD PATRIMONIAL SL | Administrador Solidario | 03/02/2022 | |
DEHESA LA LAGUNILLA SL | Administrador Unico | 14/04/2016 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ VAQUERO JUAN JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ VAQUERO JUAN JESUS
Empresa: LOS CARRAOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Vaquero Alejandro
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
- Sanchez Vaquero Julian Pedro
Consejero
- Sanchez Vaquero Alejandro
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
- Sanchez Vaquero Julian Pedro
Presidente
Secretario
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63, L 21, F 132, S 8, H AV 1138, I/A 9 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-05
Empresa: ROBLEDILLO SOCIEDAD PATRIMONIAL SL
Administrador Solidario
- Sanchez Vaquero Jose Antonio
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21993 , F 42, S 8, H M 391958, I/A 4 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-28
Empresa: TRES PUNTOS Y JAMON SL
Liquidador
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 167, S 8, H M 537757, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: TRES PUNTOS Y JAMON SL
Administrador Unico
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 167, S 8, H M 537757, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: TRES PUNTOS Y JAMON SL
Administrador Unico
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 166, S 8, H M 537757, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Empresa: TRES PUNTOS Y JAMON SL
Administrador Solidario
- Sanchez Vaquero Jose Antonio
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 166, S 8, H M 537757, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Empresa: LOS CARRAOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Vaquero Alejandro
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
- Sanchez Vaquero Julian Pedro
Consejero
- Sanchez Vaquero Alejandro
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
- Sanchez Vaquero Julian Pedro
Presidente
Secretario
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63, L 21, F 132, S 8, H AV 1138, I/A 7 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-05
Empresa: DEHESA LA LAGUNILLA SL
Administrador Unico
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164, L 122, F 142, S 8, H AV 6357, I/A 1 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-05
Empresa: LOS CARRAOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Vaquero Alejandro
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
- Sanchez Vaquero Julian Pedro
Consejero
- Sanchez Vaquero Alejandro
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
- Sanchez Vaquero Julian Pedro
Presidente
Secretario
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63, L 21, F 131, S 8, H AV 1138, I/A 6 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-05
Empresa: TRES PUNTOS Y JAMON SL
Administrador Solidario
- Sanchez Vaquero Jose Antonio
- Sanchez Vaquero Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 165, S 8, H M 537757, I/A 1 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-28
Información de SANCHEZ VAQUERO JUAN JESUS
Mostramos los datos de SANCHEZ VAQUERO JUAN JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ VAQUERO JUAN JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos