TRES JALEOS IC AIE
Dirección social C/ CASTELO OSEDO 56B
Municipio Sada
Provincia A Coruña
Razón Social TRES JALEOS IC AIE
CIF V88349956
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 14/03/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Suarez Garcia Maria Jesus
ORGANIGRAMA DE TRES JALEOS IC AIE
VINCULACIONES DE TRES JALEOS IC AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRES JALEOS IC AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Suarez Garcia Maria Jesus | Administrador Unico | 15/07/2022 | |
ALVAREZ LUCHA SL | Socio Miembr | 17/03/2021 | |
ATAA INTERACTIVE SL | Socio Miembr | 17/03/2021 | |
Gonzalez Balibrea Inmaculada Concepcion | Socio Miembr | 17/03/2021 | |
GOSUA FILMS SL | Socio Miembr | 17/03/2021 | |
GUIRRETE SERVICIOS Y EVENTOS SL | Socio Miembr | 17/03/2021 | |
MAR MAIOR PRODUCCIONS SL | Socio Miembr | 17/03/2021 | |
Molina Saorin Antonio Jesus | Socio Miembr | 17/03/2021 | |
Rodriguez Rodriguez Nerea | Socio Miembr | 17/03/2021 | |
TERRUÑO Y MUSICA SL | Socio Miembr | 17/03/2021 |
ACTOS BORME DE TRES JALEOS IC AIE
- Otras modificaciones estatutarias: 5º. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 61159, I/A 17 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-15
- FUN AND MONEY, S.L. cesa como socia de la agrupación, entran nuevos socios, cambia la cuota de participación de las socias KALDERON PRODUCCIONES CULTURALES, S.L. y TERRUÑO Y MUSICA, S.L. y se modifica del Artículo 5º de los Estatutos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3763 , F 59, S 8, H C 61159, I/A 15 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-15
- Otras modificaciones estatutarias: 5º. CAPITAL SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3763 , F 59, S 8, H C 61159, I/A 15 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-15
- Se modifica la cuota de participación de las socias y se acuerda no dotar a la agrupación de capital social propio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3763 , F 58, S 8, H C 61159, I/A 13 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 5: Relativo al capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3763 , F 58, S 8, H C 61159, I/A 13 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-15
Capital Anterior: | 0,20 | Euros |
Disminución de capital | 0,20 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3763 , F 58, S 8, H C 61159, I/A 13 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 5: Relativo al capital social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3763 , F 58, S 8, H C 61159, I/A 11 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 5: Relativo al capital social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3763 , F 57, S 8, H C 61159, I/A 9 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-15
Capital Anterior: | 100,00 | Euros |
Disminución de capital | 99,80 | Euros |
Capital Actual: | 0,20 | Euros |
Porcentaje: | 99,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3763 , F 57, S 8, H C 61159, I/A 9 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-15
- En el BORME nº 141 del presente año, bajo el n'º 343952, se omitió la publicación del cese de Doña María Jesús Suárez García, como Administradora Solidaria.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3763 , F 56, S 8, H C 61159, I/A 8 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-15