SUAREZ GARCIA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de SUAREZ GARCIA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 33
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SUAREZ GARCIA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERBEDEIRO MATRIZ SL | Socio Unico | 03/09/2024 | |
ERBEDEIRO MATRIZ SL | Administrador Unico | 03/09/2024 | |
ADEGAS MARUMAN SL | Administrador Unico | 12/08/2024 | |
ADEGAS MARUMAN SL | Socio Unico | 12/08/2024 | |
RIBEIRA SACRA CREATIVA SL | Socio Unico | 19/01/2024 | |
RIBEIRA SACRA CREATIVA SL | Administrador Unico | 19/01/2024 | |
ALAMBIQUE DE IDEAS SL | Socio Unico | 18/01/2024 | |
ALAMBIQUE DE IDEAS SL | Administrador Unico | 18/01/2024 | |
TALENTO Y CREACION SL | Socio Unico | 18/01/2024 | |
TALENTO Y CREACION SL | Administrador Unico | 18/01/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SUAREZ GARCIA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ GARCIA MARIA JESUS
Empresa: ERBEDEIRO MATRIZ SL
Administrador Unico
- Suarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 22135, I/A 1 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: ERBEDEIRO MATRIZ SL
Socio Único
- Suarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 22135, I/A 1 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: ADEGAS MARUMAN SL
Administrador Unico
- Suarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 22112, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-27
Empresa: ADEGAS MARUMAN SL
Socio Único
- Suarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 22112, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-27
Empresa: RIBEIRA SACRA CREATIVA SL
Administrador Unico
- Suarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 65, S 8, H LU 21832, I/A 1 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-27
Empresa: RIBEIRA SACRA CREATIVA SL
Socio Único
- Suarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 65, S 8, H LU 21832, I/A 1 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-27
Empresa: ALDEA CREATIVA SL
Administrador Unico
- Suarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 60, S 8, H LU 21831, I/A 1 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-27
Empresa: ALDEA CREATIVA SL
Socio Único
- Suarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270 , F 60, S 8, H LU 21831, I/A 1 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-27
Empresa: ACEITES ESENCIALES RIBEIRA SACRA SL
Administrador Unico
- Suarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 55, S 8, H LU 21830, I/A 1 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-27
Empresa: ACEITES ESENCIALES RIBEIRA SACRA SL
Socio Único
- Suarez Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 55, S 8, H LU 21830, I/A 1 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-27
VER MAS ACTOS
Información de SUAREZ GARCIA MARIA JESUS
Mostramos los datos de SUAREZ GARCIA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ GARCIA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos