TRES BELLOTAS DE LA DEHESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jandula, 2
Código Postal 41013
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRES BELLOTAS DE LA DEHESA SL
CIF B90345216
Capital Social 24000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/10/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRES BELLOTAS DE LA DEHESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRES BELLOTAS DE LA DEHESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vidal Marti Aleix | Liquidador Unico | 12/07/2019 | 12/07/2019 |
Vidal Marti Aleix | Administrador Unico | 28/12/2017 | 12/07/2019 |
Lopez Fernandez Rafael | Administrador Solidario | 22/11/2017 | 28/12/2017 |
Rubio Vidal Cesar | Administrador Solidario | 22/11/2017 | 28/12/2017 |
Vidal Marti Aleix | Administrador Solidario | 22/11/2017 | 28/12/2017 |
ACTOS BORME DE TRES BELLOTAS DE LA DEHESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 33, S 8, H SE115597, I/A 3 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 33, S 8, H SE115597, I/A 3 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 33, S 8, H SE115597, I/A 3 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 33, S 8, H SE115597, I/A 3 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 33, S 8, H SE115597, I/A 3 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 32, S 8, H SE115597, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-41
- Otras modificaciones estatutarias: 8. Organización de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 32, S 8, H SE115597, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 32, S 8, H SE115597, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 32, S 8, H SE115597, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 31, S 8, H SE115597, I/A 1 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-41