VIDAL MARTI ALEIX
Informe ejecutivo de VIDAL MARTI ALEIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE VIDAL MARTI ALEIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL MARTI ALEIX
Empresa: TEKTRAUMA SLP
Apoderado Solidario
- Vidal Marti Aleix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49155 , F 34, S 8, H B 609692, I/A 2 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: TRES BELLOTAS DE LA DEHESA SL
Liquidador Unico
- Vidal Marti Aleix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 33, S 8, H SE115597, I/A 3 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-41
Empresa: TRES BELLOTAS DE LA DEHESA SL
Administrador Unico
- Vidal Marti Aleix
Liquidador Unico
- Vidal Marti Aleix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 33, S 8, H SE115597, I/A 3 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-41
Empresa: TRES BELLOTAS DE LA DEHESA SL
Administrador Unico
- Vidal Marti Aleix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 32, S 8, H SE115597, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-41
Empresa: TRES BELLOTAS DE LA DEHESA SL
Administrador Solidario
- Lopez Fernandez Rafael
- Rubio Vidal Cesar
- Vidal Marti Aleix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 32, S 8, H SE115597, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-41
Empresa: TRES BELLOTAS DE LA DEHESA SL
Administrador Solidario
- Lopez Fernandez Rafael
- Rubio Vidal Cesar
- Vidal Marti Aleix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 31, S 8, H SE115597, I/A 1 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-41
Información de VIDAL MARTI ALEIX
Mostramos los datos de VIDAL MARTI ALEIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL MARTI ALEIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos