AXPA FORMACION Y CONSULTORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco de Mora, 32
Código Postal 28200
Municipio San Lorenzo de El Escorial
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AXPA FORMACION Y CONSULTORIA SL
CIF B85695567
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 15/05/2009
Nombres Anteriores
- TREBOL 4 CONSULTORIA Y ESTUDIOS SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AXPA FORMACION Y CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AXPA FORMACION Y CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vilariño Sanz Angel | Administrador Unico | 05/12/2011 | 19/09/2018 |
Vilariño Sanz Angel | Liquidador | 19/09/2018 | 19/09/2018 |
Alonso Gallo Nuria Montserrat | Administrador Solidario | 11/01/2010 | 05/12/2011 |
Trillo Del Pozo David | Administrador Solidario | 11/01/2010 | 05/12/2011 |
ACTOS BORME DE AXPA FORMACION Y CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27277 , F 153, S 8, H M 491482, I/A 3 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27277 , F 153, S 8, H M 491482, I/A 3 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27277 , F 153, S 8, H M 491482, I/A 3 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27277 , F 153, S 8, H M 491482, I/A 3 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Empresa: TREBOL 4 CONSULTORIA Y ESTUDIOS SL
- LA CAPACITACION Y FORMACION EN TODO TIPO DE AMBITOS CON ESPECIAL RELEVANCIA EN LOS CAMPOS DE LA ECONOMIA, FINANZAS, RIESGOS, CONTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE, ESTADISTICA,.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27277 , F 153, S 8, H M 491482, I/A 2 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-28
Empresa: TREBOL 4 CONSULTORIA Y ESTUDIOS SL
- AXPA FORMACION Y CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27277 , F 153, S 8, H M 491482, I/A 2 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-28
Empresa: TREBOL 4 CONSULTORIA Y ESTUDIOS SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27277 , F 153, S 8, H M 491482, I/A 2 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-28
Empresa: TREBOL 4 CONSULTORIA Y ESTUDIOS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27277 , F 153, S 8, H M 491482, I/A 2 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-28
Empresa: TREBOL 4 CONSULTORIA Y ESTUDIOS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27277 , F 153, S 8, H M 491482, I/A 2 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-28
Empresa: TREBOL 4 CONSULTORIA Y ESTUDIOS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27277 , F 151, S 8, H M 491482, I/A 1 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28