TRANVIA DE MONDARIZ A VIGO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Praza Compostela, 27
Código Postal 36201
Municipio Vigo
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANVIA DE MONDARIZ A VIGO SA
CIF A36000248
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TRANVIA DE MONDARIZ A VIGO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANVIA DE MONDARIZ A VIGO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIDAPESCA SL | Consejero | 12/12/2019 | 01/04/2024 |
DIDAPESCA SL | Apoderado Mancomunado | 12/12/2019 | 01/04/2024 |
Fernandez Aspiroz Julian | Apoderado | 01/04/2024 | |
Fiaño Valverde Jose S | Consejero | 12/12/2019 | 01/04/2024 |
Fiaño Valverde Jose S | Presidente | 12/12/2019 | 01/04/2024 |
Fiaño Valverde Jose S | Apoderado Mancomunado | 12/12/2019 | 01/04/2024 |
Fiaño Valverde Jose S | Apoderado Solidario | 12/12/2019 | 01/04/2024 |
Fiaño Valverde Jose Santiago | Liquidador | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
Fontan Dominguez Roberto | Consejero | 17/08/2022 | 01/04/2024 |
Fontan Gago Pedro | Apoderado Mancomunado | 12/12/2019 | 01/04/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANVIA DE MONDARIZ A VIGO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234, L 1234, F 207, S 8, H PO 7510, I/A 33 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-36
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234, L 1234, F 207, S 8, H PO 7510, I/A 33 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234, L 1234, F 207, S 8, H PO 7510, I/A 33 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-36
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234, L 1234, F 207, S 8, H PO 7510, I/A 33 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-36
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234, L 1234, F 207, S 8, H PO 7510, I/A 33 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-36
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234, L 1234, F 207, S 8, H PO 7510, I/A 32 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-36
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234, L 1234, F 207, S 8, H PO 7510, I/A 32 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-36
- PLAZA COMPOSTELA 27 (VIGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234, L 1234, F 207, S 8, H PO 7510, I/A 31 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-36
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234, L 1234, F 206, S 8, H PO 7510, I/A 30 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-36
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234, L 1234, F 206, S 8, H PO 7510, I/A 30 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-36