FONTAN DOMINGUEZ ROBERTO
Informe ejecutivo de FONTAN DOMINGUEZ ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 27
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FONTAN DOMINGUEZ ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALAIDOS SA | Consejero Suplente | 26/09/2023 | |
TRANVIAS ELECTRICOS DE VIGO SA | Consejero | 17/08/2022 | |
AGRINAGA SA | Presidente | 15/12/2020 | |
AGRINAGA SA | Consejero Delegado | 15/12/2020 | |
AGRINAGA SA | Consejero | 15/12/2020 | |
GRUPO LANZAL RAMPESCA SA | Consejero Delegado Solidario | 21/10/2020 | |
GRUPO LANZAL RAMPESCA SA | Presidente | 21/10/2020 | |
GRUPO LANZAL RAMPESCA SA | Consejero | 21/10/2020 | |
PESQUERIAS ALONSO SA | Secretario | 16/07/2020 | |
PESQUERIAS ALONSO SA | Consejero Delegado Solidario | 16/07/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FONTAN DOMINGUEZ ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTAN DOMINGUEZ ROBERTO
Empresa: TRANVIA DE MONDARIZ A VIGO SA
Consejero
- DIDAPESCA SL
- Fiaño Valverde Jose S
- Fontan Dominguez Roberto
- Garcia Domenech Carlos
- Valcarce Avila Antonio Maria
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234, L 1234, F 207, S 8, H PO 7510, I/A 33 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-36
Empresa: BALAIDOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Consejero Suplente
- Fontan Dominguez Miguel
- Fontan Dominguez Roberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 131, S 8, H PO 9508, I/A 30 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-36
Empresa: BALAIDOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Consejero Suplente
- Fontan Dominguez Miguel
- Fontan Dominguez Roberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1519, F 131, S 8, H PO 9508, I/A 30 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-36
Empresa: TRANVIAS ELECTRICOS DE VIGO SA
Consejero
- Fontan Dominguez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230, L 1230, F 130, S 8, H PO 7236, I/A 116 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-36
Empresa: TRANVIA DE MONDARIZ A VIGO SA
Consejero
- Fontan Dominguez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234, L 1234, F 207, S 8, H PO 7510, I/A 32 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-36
Empresa: RAMPESCA SA
Administrador Unico
- Fontan Dominguez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316, L 1316, F 196, S 8, H PO 9465, I/A 27 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-36
Empresa: AGRINAGA SA
Consejero Delegado
- Fontan Dominguez Roberto
Consejero
- Fontan Dominguez Carlos
- Fontan Dominguez Jacobo
- Fontan Dominguez Manuel
- Fontan Dominguez Roberto
Presidente
- Fontan Dominguez Roberto
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242, L 1242, F 59, S 8, H PO 7946, I/A 14 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-36
Empresa: AGRINAGA SA
Consejero Delegado
- Fontan Dominguez Roberto
Consejero
- Fontan Dominguez Carlos
- Fontan Dominguez Jacobo
- Fontan Dominguez Manuel
- Fontan Dominguez Roberto
Presidente
- Fontan Dominguez Roberto
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242, L 1242, F 59, S 8, H PO 7946, I/A 14 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-36
Empresa: PESCADERIAS VIGUESAS DE CONGELADO SA
Consejero Delegado Solidario
- Fontan Dominguez Roberto
- Fontan Garcia Jacobo
Consejero
- Fontan Dominguez Roberto
- Fontan Garcia Jacobo
- Puebla Garcia-bernardo Damian
- Touza Touriño Jose-maria
Presidente
- Fontan Dominguez Roberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978, L 3978, F 113, S 8, H PO 57104, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-36
Empresa: PESCADERIAS VIGUESAS DE CONGELADO SA
Consejero Delegado Solidario
- Fontan Dominguez Jacobo
- Fontan Dominguez Roberto
Consejero
- Fontan Dominguez Jacobo
- Fontan Dominguez Roberto
- Fontan Dominguez Rosa Maria
- Gonzalez- Rae Docampo Diego David
Presidente
Secretario
- Fontan Dominguez Roberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978, L 3978, F 113, S 8, H PO 57104, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-36
VER MAS ACTOS
Información de FONTAN DOMINGUEZ ROBERTO
Mostramos los datos de FONTAN DOMINGUEZ ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTAN DOMINGUEZ ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos