TRANSPORTES MIRVA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Maisonnave, 9
Código Postal 03003
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social TRANSPORTES MIRVA SA
CIF A46045977
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 16/04/1969
Órgano Administración Administrador único
Auditor AUGE AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE TRANSPORTES MIRVA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES MIRVA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUGE AUDITORES SLP | Auditor | 27/12/2011 | 14/01/2022 |
Miralles Mud Josefa Maria | Liquidador | 01/04/2021 | 14/01/2022 |
Miralles Mud Josefa Maria | Administrador Unico | 17/03/2014 | 01/04/2021 |
Miralles Morell Jose | Presidente | 17/03/2009 | 17/03/2014 |
Miralles Morell Jose | Consejero | 17/03/2009 | 17/03/2014 |
Miralles Mud Josefa Maria | Consejero Delegado Solidario | 17/03/2009 | 17/03/2014 |
Miralles Mud Josefa Maria | Secretario | 17/03/2009 | 17/03/2014 |
Miralles Mud Josefa Maria | Consejero | 17/03/2009 | 17/03/2014 |
Mud Gadea Josefa | Consejero | 17/03/2009 | 17/03/2014 |
Miralles Morell Jose | Consejero Delegado Solidario | 17/03/2009 | 10/08/2010 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES MIRVA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760 , F 66, S 8, H A 14222, I/A 18 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760 , F 66, S 8, H A 14222, I/A 18 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760 , F 66, S 8, H A 14222, I/A 17 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760 , F 66, S 8, H A 14222, I/A 17 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760 , F 66, S 8, H A 14222, I/A 17 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760 , F 66, S 8, H A 14222, I/A 16 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-03
- Modificada la totalidad de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1453 , F 97, S 8, H A 14222, I/A 15 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-03
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1453 , F 97, S 8, H A 14222, I/A 15 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1453 , F 97, S 8, H A 14222, I/A 15 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-03
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1453 , F 97, S 8, H A 14222, I/A 15 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-03