MIRALLES MUD JOSEFA MARIA
Informe ejecutivo de MIRALLES MUD JOSEFA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIRALLES MUD JOSEFA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES MIRVA SA | Liquidador | 01/04/2021 | 14/01/2022 |
TRANSPORTES MIRVA SA | Administrador Unico | 17/03/2014 | 01/04/2021 |
TRANSPORTES MIRVA SA | Consejero Delegado Solidario | 17/03/2009 | 17/03/2014 |
TRANSPORTES MIRVA SA | Secretario | 17/03/2009 | 17/03/2014 |
TRANSPORTES MIRVA SA | Consejero | 17/03/2009 | 17/03/2014 |
VINCULACIONES DE MIRALLES MUD JOSEFA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRALLES MUD JOSEFA MARIA
Empresa: TRANSPORTES MIRVA SA
Liquidador
- Miralles Mud Josefa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760 , F 66, S 8, H A 14222, I/A 18 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-03
Empresa: TRANSPORTES MIRVA SA
Liquidador
- Miralles Mud Josefa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760 , F 66, S 8, H A 14222, I/A 17 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-03
Empresa: TRANSPORTES MIRVA SA
Administrador Unico
- Miralles Mud Josefa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760 , F 66, S 8, H A 14222, I/A 17 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-03
Empresa: TRANSPORTES MIRVA SA
Administrador Unico
- Miralles Mud Josefa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760 , F 66, S 8, H A 14222, I/A 16 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-03
Empresa: TRANSPORTES MIRVA SA
Administrador Unico
- Miralles Mud Josefa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1453 , F 97, S 8, H A 14222, I/A 15 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-03
Empresa: TRANSPORTES MIRVA SA
Consejero Delegado Solidario
- Miralles Mud Josefa Maria
Consejero
- Miralles Morell Jose
- Miralles Mud Josefa Maria
- Mud Gadea Josefa
Presidente
Secretario
- Miralles Mud Josefa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1453 , F 97, S 8, H A 14222, I/A 15 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-03
Empresa: TRANSPORTES MIRVA SA
Consejero
- Miralles Morell Jose
- Miralles Mud Josefa Maria
- Mud Gadea Josefa
Presidente
Secretario
- Miralles Mud Josefa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1453 , F 97, S 8, H A 14222, I/A 12 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-03
Empresa: TRANSPORTES MIRVA SA
Consejero Delegado Solidario
- Miralles Morell Jose
- Miralles Mud Josefa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1453 , F 97, S 8, H A 14222, I/A 12 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-03
Empresa: TRANSPORTES MIRVA SA
Consejero Delegado Solidario
- Miralles Morell Jose
- Miralles Mud Josefa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1453 , F 97, S 8, H A 14222, I/A 12 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-03
Información de MIRALLES MUD JOSEFA MARIA
Mostramos los datos de MIRALLES MUD JOSEFA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRALLES MUD JOSEFA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos