TRANSPORTES MARAPAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Major, 133
Código Postal 08758
Municipio Cervelló
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSPORTES MARAPAL SL
CIF B61057667
Capital Social 59981.02 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANSPORTES MARAPAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES MARAPAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saez Mendez Francesc | Apoderado | 12/02/2010 | 25/01/2022 |
Saez Rosell Francisco | Administrador Unico | 12/02/2010 | 25/01/2022 |
Saez Rosell Francisco | Liquidador | 25/01/2022 | 25/01/2022 |
Aragones Palma Alfonso | Administrador Unico | 12/02/2010 | |
Rodriguez Carmona Carmen | Apoderado | 12/02/2010 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES MARAPAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41782 , F 151, S 8, H B 144148, I/A 11 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41782 , F 151, S 8, H B 144148, I/A 11 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41782 , F 151, S 8, H B 144148, I/A 11 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-08
- AMPLIAR EN: "EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. ASISTENCIA EN CARRETERA. AGENCIA DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS, TRANSITARIO Y ALMACENISTA DISTRIBUIDOR. LA COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE VEHICULOS CON O SIN CONDUCTOR. ..."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28842 , F 12, S 8, H B 144148, I/A 10 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-08
- CL MAJOR Num.133 P.3 PTA.2 (CERVELLO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28842 , F 12, S 8, H B 144148, I/A 10 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-08
Capital Anterior: | 51.837,30 | Euros |
Aumento de capital: | 8.143,72 | Euros |
Capital Actual: | 59.981,02 | Euros |
Porcentaje: | 15,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28842 , F 12, S 8, H B 144148, I/A 10 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-08
Capital Anterior: | 19.232,39 | Euros |
Aumento de capital: | 32.604,91 | Euros |
Capital Actual: | 51.837,30 | Euros |
Porcentaje: | 169,53 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28842 , F 12, S 8, H B 144148, I/A 10 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-53-08