RODRIGUEZ CARMONA CARMEN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CARMONA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ CARMONA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL RONQUIO HOSTELERIA SL | Administrador Solidario | 11/11/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CARMONA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CARMONA CARMEN
Empresa: AGROFELIPON SL
Administrador Unico
- Rodriguez Carmona Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 218, S 8, H GR 21652, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-18
Empresa: TRANSPORTES MARAPAL SL
Apoderado
- Rodriguez Carmona Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28842 , F 10, S 8, H B 144148, I/A 7 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-08
Empresa: EL RONQUIO HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Dantas Gimenez Jose Antonio
- Rodriguez Carmona Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27047 , F 210, S 8, H M 487414, I/A 1 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-28
Empresa: AGROFELIPON SL
Administrador Unico
- Rodriguez Carmona Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 217, S 8, H GR 21652, I/A 2 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-18
Información de RODRIGUEZ CARMONA CARMEN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CARMONA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CARMONA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos