TRANSPORTES ANGEL LLAMAS GARCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Bv del Brillante, 6
Código Postal 18197
Municipio Pulianas
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSPORTES ANGEL LLAMAS GARCIA SL
CIF B19532951
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 19/09/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANSPORTES ANGEL LLAMAS GARCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES ANGEL LLAMAS GARCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llamas Garcia Angel | Administrador Unico | 27/09/2013 | 13/07/2021 |
Llamas Garcia Angel | Liquidador | 13/07/2021 | 13/07/2021 |
Avila Aragones Rafael | Apoderado | 27/09/2013 | 22/09/2015 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES ANGEL LLAMAS GARCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 163, S 8, H GR 43611, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 163, S 8, H GR 43611, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 163, S 8, H GR 43611, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 163, S 8, H GR 43611, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-18
- Ampliado en: El alquiler de otros medios de transporte. El CNAE de la actividad principal es 4941
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 163, S 8, H GR 43611, I/A 4 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-18
- C/ BULEVAR DEL BRILLANTE 6 (PULIANAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 163, S 8, H GR 43611, I/A 4 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 162, S 8, H GR 43611, I/A 3 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-18
- Quedan amortizadas como consecuencia de la reducción de capital 21.000 participaciones, números 9.001 a la 30.000.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 162, S 8, H GR 43611, I/A 2 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-18
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 21.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 70,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 162, S 8, H GR 43611, I/A 2 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-18
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 161, S 8, H GR 43611, I/A 1 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-18