LLAMAS GARCIA ANGEL
Informe ejecutivo de LLAMAS GARCIA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLAMAS GARCIA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA CARRIL DEL PICON SL | Administrador Solidario | 13/06/2022 |
VINCULACIONES DE LLAMAS GARCIA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLAMAS GARCIA ANGEL
Empresa: INMOBILIARIA INMOPUENTE SL
Administrador Solidario
- Llamas Garcia Angel
- Rafael Llamas Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1127 , F 10, S 8, H GR 25848, I/A 2 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-18
Empresa: INMOBILIARIA CARRIL DEL PICON SL
Administrador Solidario
- Llamas Garcia Angel
- Rafael Llamas Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 169, S 8, H GR 58108, I/A 1 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-18
Empresa: TRANSPORTES ANGEL LLAMAS GARCIA SL
Liquidador
- Llamas Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 163, S 8, H GR 43611, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-18
Empresa: TRANSPORTES ANGEL LLAMAS GARCIA SL
Administrador Unico
- Llamas Garcia Angel
Liquidador
- Llamas Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 163, S 8, H GR 43611, I/A 5 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-18
Empresa: TRANSPORTES ANGEL LLAMAS GARCIA SL
Administrador Unico
- Llamas Garcia Angel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 161, S 8, H GR 43611, I/A 1 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-18
Información de LLAMAS GARCIA ANGEL
Mostramos los datos de LLAMAS GARCIA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLAMAS GARCIA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos