TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL ESPIRITU SANTO CIUDAD DEL TRANSP
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL
CIF B74412628
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 12/07/2016
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ramos Perez Pedro Armando
Propietario TRANSPORTADORA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SCOOP A
VINCULACIONES DE TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Rubio Manuel Antonio | Vicepresidente | 16/07/2021 | 04/10/2022 |
Diaz Rubio Manuel Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 16/07/2021 | 04/10/2022 |
Diaz Rubio Manuel Antonio | Apoderado Mancomunado | 16/07/2021 | 04/10/2022 |
Diaz Rubio Manuel Antonio | Consejero | 16/07/2021 | 04/10/2022 |
Fernandez Ardura Jose Manuel | Secretario | 06/11/2020 | 04/10/2022 |
Fernandez Ardura Jose Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 06/11/2020 | 04/10/2022 |
Fernandez Ardura Jose Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 16/07/2021 | 04/10/2022 |
Fernandez Ardura Jose Manuel | Consejero | 06/11/2020 | 04/10/2022 |
Ramos Perez Pedro Armando | Consejero | 06/11/2020 | 04/10/2022 |
Ramos Perez Pedro Armando | Presidente | 06/11/2020 | 04/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 13, S 8, H AS 50044, I/A 6 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL
Nif:B74412628
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE OVIEDO
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Se declara la conclusión del concurso de la deudora "TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO, SL", por insuficiencia de la masa activa
Fecha de Resolución:05/07/2022
Número Procedimiento Concursal:256/2022
Datos Registrales:
Tomo:
4210
Libro:
0
Folio:
13
Hoja:
8-50044
Inscripción:
6
Fecha Inscripción04/10/2022
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 13, S 8, H AS 50044, I/A 6 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL
Nif:B74412628
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE OVIEDO
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL ALVAREZ- LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso, que tiene el carácter de voluntario, a la deudora "TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO, SL"
Fecha de Resolución:05/07/2022
Número Procedimiento Concursal:256/2022
Datos Registrales:
Tomo:
4210
Libro:
0
Folio:
13
Hoja:
8-50044
Inscripción:
6
Fecha Inscripción04/10/2022
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 13, S 8, H AS 50044, I/A 6 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-33
- CNAE 5210. El deposito y almacenamiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 12, S 8, H AS 50044, I/A 5 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-33
- POLIG INDUSTRIAL ESPIRITU SANTO CIUDAD DEL TRANSP (OVIEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 12, S 8, H AS 50044, I/A 5 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social y web corporativa.-. Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 12, S 8, H AS 50044, I/A 5 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-33
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 12, S 8, H AS 50044, I/A 5 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-33
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 12, S 8, H AS 50044, I/A 5 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-33
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 12, S 8, H AS 50044, I/A 5 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-33
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 12, S 8, H AS 50044, I/A 4 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-33