RAMOS PEREZ PEDRO ARMANDO
Informe ejecutivo de RAMOS PEREZ PEDRO ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RAMOS PEREZ PEDRO ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL | Consejero | 06/11/2020 | 04/10/2022 |
TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL | Presidente | 06/11/2020 | 04/10/2022 |
TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 06/11/2020 | 04/10/2022 |
TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/07/2021 | 04/10/2022 |
TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 14/05/2019 | 08/07/2020 |
TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL | Presidente | 29/07/2016 | 08/07/2020 |
TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL | Consejero | 29/07/2016 | 08/07/2020 |
COBANORSA OT SL | Vicepresidente | 10/12/2010 | 20/10/2016 |
COBANORSA OT SL | Consejero | 10/12/2010 | 20/10/2016 |
VINCULACIONES DE RAMOS PEREZ PEDRO ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS PEREZ PEDRO ARMANDO
Empresa: TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL
Presidente
- Ramos Perez Pedro Armando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 12, S 8, H AS 50044, I/A 5 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-33
Empresa: TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Rubio Manuel Antonio
- Fernandez Ardura Jose Manuel
- Ramos Perez Pedro Armando
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 12, S 8, H AS 50044, I/A 5 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-33
Empresa: TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Ardura Jose Manuel
- Ramos Perez Pedro Armando
Consejero
- Fernandez Ardura Jose Manuel
- Ramos Perez Pedro Armando
Presidente
- Ramos Perez Pedro Armando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 12, S 8, H AS 50044, I/A 4 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-33
Empresa: TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ramos Perez Pedro Armando
Consejero
- Ramos Perez Pedro Armando
Presidente
- Ramos Perez Pedro Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 11, S 8, H AS 50044, I/A 3 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-33
Empresa: TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL
Presidente
- Ramos Perez Pedro Armando
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 10, S 8, H AS 50044, I/A 2 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-33
Empresa: TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cernuda Castro Eloy
- Faya Diaz Manuel Angel
- Ramos Perez Pedro Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 10, S 8, H AS 50044, I/A 2 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-33
Empresa: COBANORSA OT SL
Consejero
- Ramos Perez Pedro Armando
Vicepresidente
- Ramos Perez Pedro Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3864 , F 121, S 8, H AS 41802, I/A 4 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-33
Empresa: TRANSPORTE Y LOGISTICA COLLOTO SL
Consejero
- Cernuda Castro Eloy
- Faya Diaz Manuel Angel
- Ramos Perez Pedro Armando
Presidente
- Ramos Perez Pedro Armando
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4210 , F 8, S 8, H AS 50044, I/A 1 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-33
Empresa: COBANORSA OT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Guardado Fernandez Valentin
- Pelaez Martinez Jose Luis
- Ramos Perez Pedro Armando
- Suarez Ramos Aitor
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ramos Perez Pedro Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3864 , F 107, S 8, H AS 41802, I/A 1 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-33
Información de RAMOS PEREZ PEDRO ARMANDO
Mostramos los datos de RAMOS PEREZ PEDRO ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS PEREZ PEDRO ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos