TRANSFORMACIONES Y ELIMINACIONES DE CASTILLA LA MANCHA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Comuneros, 4
Código Postal 45400
Municipio Mora
Provincia Toledo
Razón Social TRANSFORMACIONES Y ELIMINACIONES DE CASTILLA LA MANCHA SL
CIF B45605862
Capital Social 1267000.0 Euros
Actividad Recogida de residuos no peligrosos
Fecha de Constitución 26/10/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TRANSFORMACIONES Y ELIMINACIONES DE CASTILLA LA MANCHA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSFORMACIONES Y ELIMINACIONES DE CASTILLA LA MANCHA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS LIEBANA SL | Administrador Solidario | 27/10/2020 | 21/04/2022 |
Terron Merino Pedro | Administrador Solidario | 24/08/2015 | 21/04/2022 |
Merino Velasco Francisco | Administrador Solidario | 27/05/2020 | |
Merino Velasco Ramon | Administrador Solidario | 24/08/2015 |
ACTOS BORME DE TRANSFORMACIONES Y ELIMINACIONES DE CASTILLA LA MANCHA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 218, S 8, H TO 24184, I/A 5 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 218, S 8, H TO 24184, I/A 5 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-45
Capital Anterior: | 3.600.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.333.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.267.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 64,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 55, S 8, H TO 24184, I/A 4 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 55, S 8, H TO 24184, I/A 4 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 55, S 8, H TO 24184, I/A 3 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 55, S 8, H TO 24184, I/A 2 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 55, S 8, H TO 24184, I/A 2 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-213-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-47-45
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-47-45