MERINO VELASCO RAMON
Informe ejecutivo de MERINO VELASCO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MERINO VELASCO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS LIEBANA SL | Apoderado | 08/10/2018 | |
ZUMPANGO SL | Apoderado | 07/11/2017 |
VINCULACIONES DE MERINO VELASCO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO VELASCO RAMON
Apoderado
- Merino Velasco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40401 , F 103, S 8, H M 480023, I/A 19 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-28
Empresa: TRATAMIENTOS DE ALMARAZ SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Merino Velasco Ramon
- Terron Merino Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905, L 732, F 200, S 8, H CC 8523, I/A 16 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-10
Empresa: TRATAMIENTOS DE ALMARAZ SL
Apoderado
- Merino Velasco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905, L 732, F 196, S 8, H CC 8523, I/A 13 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-10
Empresa: PRODUCTOS LIEBANA SL
Apoderado
- Merino Velasco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 39, S 8, H M 34806, I/A 26 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-28
Apoderado
- Merino Velasco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26634 , F 199, S 8, H M 480023, I/A 11 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Empresa: ZUMPANGO SL
Apoderado
- Merino Velasco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18120 , F 165, S 8, H M 313472, I/A 5 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28
Administrador Mancomunado
- Merino Velasco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29874 , F 80, S 8, H M 537558, I/A 2 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-28
Empresa: TRATAMIENTOS DE ALMARAZ SL
Administrador Solidario
- Merino Velasco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905, L 732, F 196, S 8, H CC 8523, I/A 12 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-10
Empresa: RAMVEL 21 SA
Administrador Unico
- Merino Velasco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17728 , F 60, S 8, H M 305486, I/A 6 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Administrador Solidario
- Merino Velasco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 55, S 8, H TO 24184, I/A 2 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-45
VER MAS ACTOS
Información de MERINO VELASCO RAMON
Mostramos los datos de MERINO VELASCO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO VELASCO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos