TRANSANC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Genova, 27
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSANC SL
CIF B78376126
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Página Web www.transanc.net
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario SALMEDINA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INERTES SL
VINCULACIONES DE TRANSANC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSANC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amo Alvarez Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/02/2022 | 28/06/2024 |
Amo Alvarez Miguel Angel | Apoderado Solidario | 17/02/2022 | 28/06/2024 |
Jimenez Diez-canseco Juan Jesus | Apoderado Mancomunado | 19/04/2024 | 28/06/2024 |
Llorens Maluquer Bernardo | Administrador Mancomunado | 19/04/2024 | 28/06/2024 |
Llorens Maluquer Bernardo | Apoderado Mancomunado | 19/04/2024 | 28/06/2024 |
Roca De Togores Y Barandica Luis | Administrador Mancomunado | 17/02/2022 | 28/06/2024 |
Roca De Togores Y Barandica Luis | Apoderado Mancomunado | 19/04/2024 | 28/06/2024 |
Roca De Togores Y Valera Javier | Apoderado Mancomunado | 19/04/2024 | 28/06/2024 |
SALMEDINA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INERTES SL | Socio Unico | 07/06/2024 | 28/06/2024 |
San Segundo Saez Jesus | Apoderado Mancomunado | 17/02/2022 | 28/06/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSANC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 118857, I/A 18 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 118857, I/A 18 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
- La sociedad TRANSANC SL, queda disuelta y extunguida cancelandose los asientos practicados en la hoja social, al haber sido absorbida por la Sociedad "SALMEDINA TRATAMIENTO DE RESIDUOS INERTES SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 118857, I/A 18 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 118857, I/A 18 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 118857, I/A 18 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 118857, I/A 17 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43770 , F 78, S 8, H M 118857, I/A 16 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43770 , F 78, S 8, H M 118857, I/A 16 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43770 , F 78, S 8, H M 118857, I/A 15 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43770 , F 78, S 8, H M 118857, I/A 15 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28