COPITRANS LOGISTICA SL
Dirección social Calle Fortuny, 9
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COPITRANS LOGISTICA SL
CIF B98777287
Capital Social 164000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 05/11/2015
Teléfono 902 16 06 71
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único A. PEREZ Y CIA SL
Propietario COPITRANS SL
Auditor PKF AUDIEC SAP
ORGANIGRAMA DE COPITRANS LOGISTICA SL
VINCULACIONES DE COPITRANS LOGISTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COPITRANS LOGISTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COPITRANS SL | Socio Unico | 01/03/2023 | |
PKF AUDIEC SAP | Auditor | 20/12/2022 | |
Garcia Lopez Jesus | Apoderado | 09/04/2021 | |
PKF AUDIEC SAP | Auditor | 24/01/2020 | |
PKF AUDIEC SAP | Auditor | 11/01/2018 | |
A. PEREZ Y CIA SL | Administrador Unico | 13/11/2015 |
ACTOS BORME DE COPITRANS LOGISTICA SL
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 92, S 8, H M 775825, I/A 5 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 92, S 8, H M 775825, I/A 4 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 91, S 8, H M 775825, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
- C/ FORTUNY 9 1º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43979 , F 91, S 8, H M 775825, I/A 2 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 19, S 8, H V 167720, I/A 14 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 18, S 8, H V 167720, I/A 13 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 18, S 8, H V 167720, I/A 12 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 18, S 8, H V 167720, I/A 11 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 17, S 8, H V 167720, I/A 10 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-46
- Se cese y designa al representante del Administrador único de la Sociedad A. PEREZ Y CIA, SLU, en los términos siguientes: Representante saliente: D. ANGEL PEREZ-MAURA GARCIA. Representante entrante: D. JAVIER FERRER MUÑOZ- SECA, con DNI 16049788-C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10033, L 7315, F 13, S 8, H V 167720, I/A 1 M (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-46