TRANS ALMADRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SES ROTES 30 - BUZON 2
Código Postal 07142
Municipio Santa Eugènia
Provincia Illes Balears
Razón Social TRANS ALMADRA SL
CIF B57378002
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 04/11/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANS ALMADRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANS ALMADRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Horrach Roig Juan | Socio Unico | 18/10/2017 | 16/01/2024 |
Horrach Roig Juan | Administrador Unico | 15/03/2013 | 16/01/2024 |
Horrach Roig Juan | Liquidador | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
Horrach Roig Maciana | Apoderado | 10/03/2014 | 16/01/2024 |
Lopez Gregorio Pilar Maria | Apoderado | 16/01/2024 | |
Horrach Roig Juan | Administrador Mancomunado | 07/07/2010 | 15/03/2013 |
Santandreu Garcias Francisco | Administrador Mancomunado | 07/07/2010 | 15/03/2013 |
Perez Sanchez David | Administrador Mancomunado | 07/07/2010 |
ACTOS BORME DE TRANS ALMADRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 79, S 8, H PM 52470, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 79, S 8, H PM 52470, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 79, S 8, H PM 52470, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 79, S 8, H PM 52470, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 79, S 8, H PM 52470, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 79, S 8, H PM 52470, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 79, S 8, H PM 52470, I/A 7 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 79, S 8, H PM 52470, I/A 6 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-07
- Otras modificaciones estatutarias: Art. 11º-bis.- El cargo de administrador será retribuido. La retribución del Administrador, para llevar a cabo las facultades que tiene conferidas como tal, consistirá en una cantidad fija anual, mediante el sistema de sueldo, a percibir prorrateada de forma mensual, o bien en una única paga al cier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 78, S 8, H PM 52470, I/A 5 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 78, S 8, H PM 52470, I/A 4 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-07