HORRACH ROIG JUAN
Informe ejecutivo de HORRACH ROIG JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HORRACH ROIG JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANS ALMADRA SL | Socio Unico | 18/10/2017 | 16/01/2024 |
TRANS ALMADRA SL | Administrador Unico | 15/03/2013 | 16/01/2024 |
TRANS ALMADRA SL | Liquidador | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
TRANS ALMADRA SL | Administrador Mancomunado | 07/07/2010 | 15/03/2013 |
VINCULACIONES DE HORRACH ROIG JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HORRACH ROIG JUAN
Empresa: TRANS ALMADRA SL
Liquidador
- Horrach Roig Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 79, S 8, H PM 52470, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Empresa: TRANS ALMADRA SL
Administrador Unico
- Horrach Roig Juan
Liquidador
- Horrach Roig Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 79, S 8, H PM 52470, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Empresa: TRANS ALMADRA SL
Socio Único
- Horrach Roig Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 79, S 8, H PM 52470, I/A 7 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-07
Empresa: TRANS ALMADRA SL
Administrador Unico
- Horrach Roig Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 78, S 8, H PM 52470, I/A 4 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-07
Empresa: TRANS ALMADRA SL
Administrador Mancomunado
- Horrach Roig Juan
- Santandreu Garcias Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 78, S 8, H PM 52470, I/A 4 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-07
Empresa: TRANS ALMADRA SL
Administrador Mancomunado
- Horrach Roig Juan
- Santandreu Garcias Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 78, S 8, H PM 52470, I/A 3 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-07
Empresa: TRANS ALMADRA SL
Administrador Mancomunado
- Horrach Roig Juan
- Perez Sanchez David
- Santandreu Garcias Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 78, S 8, H PM 52470, I/A 3 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-07
Información de HORRACH ROIG JUAN
Mostramos los datos de HORRACH ROIG JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HORRACH ROIG JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos