TRADICION CASTILLA SA - EXTINGUIDA
Municipio Valverde del Majano
Provincia Segovia
Razón Social TRADICION CASTILLA SA
CIF A40144875
Actividad Procesado y conservación de carne
VINCULACIONES DE TRADICION CASTILLA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRADICION CASTILLA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aragoneses Fuentes Jesus Maria | Consejero | 16/06/2009 | |
Bernabe Martin Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 08/01/2009 | 16/06/2009 |
Bernabe Martin Jose Maria | Consejero | 16/06/2009 | |
Bernabe Martin Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 16/06/2009 | |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA | Consejero | 16/06/2009 | |
Gomez Laguna Gonzalo | Consejero | 16/06/2009 | |
INDUSTRIAS CARNICAS LOS NORTEÑOS SA | Consejero | 16/06/2009 | |
Llorente Paramio Vicente | Apoderado Mancomunado | 08/01/2009 | 16/06/2009 |
Llorente Paramio Vicente | Secretario | 16/06/2009 | |
Llorente Paramio Vicente | Consejero | 16/06/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRADICION CASTILLA SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-245-40
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 32, S 8, H SG 1693, I/A 27 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-40
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 32, S 8, H SG 1693, I/A 27 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-40
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 32, S 8, H SG 1693, I/A 27 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-40
Consejero
- Aragoneses Fuentes Jesus Maria
- Bernabe Martin Jose Maria
- CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA
- Gomez Laguna Gonzalo
- INDUSTRIAS CARNICAS LOS NORTEÑOS SA
- Llorente Paramio Vicente
- Lobo Miguel Jose Manuel
- Martin Sanchez Segundo
- Oltra Martinez Jesus Antonio
- Palomo Gil Luis Fernando
- Ruiz Cruces Florentino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 32, S 8, H SG 1693, I/A 27 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-40
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 32, S 8, H SG 1693, I/A 26 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-40
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 233 , F 31, S 8, H SG 1693, I/A 25 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-40
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-7-40