GRAFICAS CEYDE SL
Dirección social Calle Cipres, 208
Código Postal 40140
Municipio Valverde del Majano
Provincia Segovia
Razón Social GRAFICAS CEYDE SL
CIF B40004715
Capital Social 85197.0 Euros
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Teléfono 92 142 30 15
Página Web www.ceyde.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Manuel Torres Valencia
Propietario GOLD TOWER INVESTMENTS SAL
ORGANIGRAMA DE GRAFICAS CEYDE SL
VINCULACIONES DE GRAFICAS CEYDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAFICAS CEYDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angel Enrique De Miguel Roldan | Apoderado | 26/05/2023 | |
GOLD TOWER INVESTMENTS SAL | Socio Unico | 09/03/2020 | |
Manuel Torres Valencia | Administrador Unico | 09/03/2020 |
ACTOS BORME DE GRAFICAS CEYDE SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : Modificado el artículo 6º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 171, S 8, H SG 634, I/A 26 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-40
Capital Anterior: | 730.260,00 | Euros |
Disminución de capital | 645.063,00 | Euros |
Capital Actual: | 85.197,00 | Euros |
Porcentaje: | 88,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 171, S 8, H SG 634, I/A 26 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-40
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 170, S 8, H SG 634, I/A 25 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-40
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 170, S 8, H SG 634, I/A 24 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-40
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 170, S 8, H SG 634, I/A 23 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-40
- Que en el Juzgado de lo Mercantil de Segovia, se sigue procedimiento nº 400/2012, en el que se ha dictado Auto firme de fecha 09/09/2022, en el que se declara la conclusión del concurso de esta sociedad, acordandose el cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición hasta ahora subsistentes, salvo las que, en su caso, se contengan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 170, S 8, H SG 634, I/A 22 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 170, S 8, H SG 634, I/A 21 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 170, S 8, H SG 634, I/A 21 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-40
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 170, S 8, H SG 634, I/A 21 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-40
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRAFICAS CEYDE SL
Nif:B40004715
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento del convenio actual
Juzgado:JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 2 Y MERCANTIL DE SEGOVIA
Número:2
Juez / Ponente:CECILIA FERNANDEZ PRIETO
Fecha de Resolución:28/06/2018
Número Procedimiento Concursal:400/2012
Datos Registrales:
Tomo:
290
Libro:
0
Folio:
170
Hoja:
8-634
Inscripción:
20
Fecha Inscripción27/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Segovia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 170, S 8, H SG 634, I/A 20 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-40