TRADE AND TRADE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Nacional 152 A, Km. 71
Código Postal 08503
Municipio Gurb
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRADE AND TRADE SA
CIF A58858911
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Massimo Garavaglia
VINCULACIONES DE TRADE AND TRADE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRADE AND TRADE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castanera Alarcon Conrado | Apoderado | 05/02/2010 | 13/09/2010 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 05/02/2010 | 13/09/2010 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 12/01/2009 | 13/09/2010 |
Giorgio Brivio | Consejero | 05/02/2010 | 13/09/2010 |
Giorgio Brivio | Apoderado | 05/02/2010 | 13/09/2010 |
Ludwig Reinold Gabriel Pausenberger | Consejero | 05/02/2010 | 13/09/2010 |
Ludwig Reinold Gabriel Pausenberger | Apoderado | 05/02/2010 | 13/09/2010 |
Massimo Garavaglia | Presidente | 05/02/2010 | 13/09/2010 |
Massimo Garavaglia | Consejero | 05/02/2010 | 13/09/2010 |
Massimo Garavaglia | Apoderado | 05/02/2010 | 13/09/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRADE AND TRADE SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32995 , F 69, S 8, H B 70344, I/A 27 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-08
- CR N-152 KM 71'3 (GURB)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32995 , F 69, S 8, H B 70344, I/A 26 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO:"BARRY CALLEBAUT BELGIUM NV"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32995 , F 67, S 8, H B 70344, I/A 25 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32995 , F 67, S 8, H B 70344, I/A 25 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32995 , F 67, S 8, H B 70344, I/A 25 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32995 , F 67, S 8, H B 70344, I/A 24 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08