ROVIRA GINESTET RAMON
Informe ejecutivo de ROVIRA GINESTET RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ROVIRA GINESTET RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMMODITY SA | Apoderado Solidario | 19/10/2016 | |
NEDERLAND SA | Apoderado Solidario | 19/10/2016 | |
MONER IVORY SL | Apoderado Solidario | 18/10/2016 | |
MONER COCOA SA | Apoderado Solidario | 18/10/2016 |
VINCULACIONES DE ROVIRA GINESTET RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROVIRA GINESTET RAMON
Empresa: DACHY SA
Apoderado
Gerente
- Rovira Ginestet Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41112 , F 35, S 8, H B 68771, I/A 33 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-08
Empresa: OMEN CONFIDENCIAL SL
Liquidador
- Rovira Ginestet Ramon
- Sabate Mir Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43215 , F 86, S 8, H B 427340, I/A 2 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-08
Empresa: OMEN CONFIDENCIAL SL
Administrador Solidario
- Rovira Ginestet Ramon
- Sabate Mir Albert
Liquidador
- Rovira Ginestet Ramon
- Sabate Mir Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43215 , F 86, S 8, H B 427340, I/A 2 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-08
Empresa: MONER COCOA SA
Apoderado Solidario
- Rovira Ginestet Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39118 , F 48, S 8, H B 27161, I/A 74 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-08
Empresa: NEDERLAND SA
Apoderado Solidario
- Rovira Ginestet Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42561 , F 174, S 8, H B 4662, I/A 62 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
Empresa: COMMODITY SA
Apoderado Solidario
- Rovira Ginestet Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27940 , F 86, S 8, H B 125230, I/A 18 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
Empresa: MONER IVORY SL
Apoderado Solidario
- Rovira Ginestet Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43139 , F 95, S 8, H B 423634, I/A 5 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
Empresa: OMEN CONFIDENCIAL SL
Administrador Solidario
- Rovira Ginestet Ramon
- Sabate Mir Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43215 , F 85, S 8, H B 427340, I/A 1 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-08
Empresa: CHOCOVIC SA
Apoderado
- Giorgio Brivio
- Rovira Ginestet Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41794 , F 16, S 8, H B 86514, I/A 56 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Empresa: CHOCOVIC SA
Consejero
- Giorgio Brivio
- Rovira Ginestet Ramon
Secretario
- Rovira Ginestet Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41794 , F 15, S 8, H B 86514, I/A 55 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
VER MAS ACTOS
Información de ROVIRA GINESTET RAMON
Mostramos los datos de ROVIRA GINESTET RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROVIRA GINESTET RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos