TPM NUEVOS DESARROLLOS CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Sagrados Corazones, 1
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TPM NUEVOS DESARROLLOS CONSULTING SL
CIF B83087007
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TPM NUEVOS DESARROLLOS CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TPM NUEVOS DESARROLLOS CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chueca Garcia Maria Isabel | Apoderado | 19/04/2016 | 31/10/2022 |
Martinez Chueca Juan Jose | Administrador Unico | 11/01/2016 | 31/10/2022 |
Martinez Lopez Juan Jose | Apoderado | 19/04/2016 | 31/10/2022 |
Martinez Lopez Juan Jose | Liquidador | 31/10/2022 | 31/10/2022 |
Chueca Garcia Maria Isabel | Consejero | 11/01/2016 | |
Chueca Garcia Maria Isabel | Apoderado | 11/01/2016 | |
Martinez Chueca Juan Jose | Secretario | 11/01/2016 | |
Martinez Chueca Juan Jose | Consejero | 11/01/2016 | |
Martinez Lopez Juan Jose | Presidente | 11/01/2016 | |
Martinez Lopez Juan Jose | Consejero Delegado | 11/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TPM NUEVOS DESARROLLOS CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16831 , F 159, S 8, H M 287638, I/A 9 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16831 , F 159, S 8, H M 287638, I/A 9 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16831 , F 159, S 8, H M 287638, I/A 9 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16831 , F 159, S 8, H M 287638, I/A 9 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16831 , F 159, S 8, H M 287638, I/A 9 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
- PLAZA SAGRADOS CORAZONES 1 - ESCALERA 1, PISO 6 PU (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16831 , F 159, S 8, H M 287638, I/A 8 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16831 , F 158, S 8, H M 287638, I/A 7 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16831 , F 158, S 8, H M 287638, I/A 6 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
- Otras modificaciones estatutarias: 20º.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16831 , F 158, S 8, H M 287638, I/A 6 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16831 , F 158, S 8, H M 287638, I/A 6 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28