CHUECA GARCIA MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de CHUECA GARCIA MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHUECA GARCIA MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICAS DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO SL | Apoderado | 16/06/2020 | |
TECNICAS DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO SL | Apoderado | 19/04/2016 |
VINCULACIONES DE CHUECA GARCIA MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHUECA GARCIA MARIA ISABEL
Empresa: TPM NUEVOS DESARROLLOS CONSULTING SL
Apoderado
- Chueca Garcia Maria Isabel
- Martinez Lopez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16831 , F 159, S 8, H M 287638, I/A 9 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Apoderado
- Chueca Garcia Maria Isabel
- Martinez Lopez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10748 , F 210, S 8, H M 111125, I/A 15 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-28
Apoderado
- Chueca Garcia Maria Isabel
- Martinez Lopez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10748 , F 200, S 8, H M 111125, I/A 12 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: TPM NUEVOS DESARROLLOS CONSULTING SL
Apoderado
- Chueca Garcia Maria Isabel
- Martinez Lopez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16831 , F 158, S 8, H M 287638, I/A 7 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: TPM NUEVOS DESARROLLOS CONSULTING SL
Apoderado
- Chueca Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16831 , F 158, S 8, H M 287638, I/A 6 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Empresa: TPM NUEVOS DESARROLLOS CONSULTING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Chueca Garcia Maria Isabel
- Martinez Chueca Juan Jose
- Martinez Lopez Juan Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16831 , F 158, S 8, H M 287638, I/A 6 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Apoderado
- Chueca Garcia Maria Isabel
- Martinez Chueca Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10748 , F 200, S 8, H M 111125, I/A 11 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Apoderado
- Chueca Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10748 , F 199, S 8, H M 111125, I/A 10 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Información de CHUECA GARCIA MARIA ISABEL
Mostramos los datos de CHUECA GARCIA MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHUECA GARCIA MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos