TOYS R US INC - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL ALCALA OESTE CARRETERA M-300, SAL
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Razón Social TOYS R US INC
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 31/12/2013
VINCULACIONES DE TOYS R US INC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOYS R US INC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batista Fayad Andres | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/04/2014 | 24/03/2020 |
Casal Minguez Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/04/2014 | 24/03/2020 |
Garcia Miguel Gallego Inmaculada | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/04/2014 | 24/03/2020 |
Gonzalez Hernan Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/04/2014 | 24/03/2020 |
Knight Charles D | Apoderado | 07/08/2014 | 24/03/2020 |
S Zarra Robert | Representante | 19/02/2014 | 24/03/2020 |
TOYS "R" US IBERIA SA | Representante | 19/02/2014 | 24/03/2020 |
TOYS "R" US IBERIA SA | Apoderado | 19/02/2014 | 24/03/2020 |
TOYS "R" US IBERIA SA | Apoderado | 24/03/2020 | |
TOYS "R" US IBERIA SA | Apoderado | 07/04/2014 | 24/03/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOYS R US INC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31757 , F 175, S 8, H M 571412, I/A 5 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
- Queda cerrada y extinguida la sucursal de esta hoja TOYS R US INC SUCURSAL EN ESPAÑA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31757 , F 175, S 8, H M 571412, I/A 5 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31757 , F 175, S 8, H M 571412, I/A 5 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31757 , F 175, S 8, H M 571412, I/A 5 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31757 , F 174, S 8, H M 571412, I/A 4 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28
- Modificado el cierre de ejercicio social debe comenzar el 1 de febrero y finalizar el 31 de enero de cada año
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31757 , F 174, S 8, H M 571412, I/A 3 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-28
- Modificación de la facultad número XXIII contenida en la inscripción 1& a favor Toys "R" Us Iberia SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31757 , F 172, S 8, H M 571412, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31757 , F 172, S 8, H M 571412, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Apoderado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31757 , F 165, S 8, H M 571412, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Dirección:POLIG INDUSTRIAL ALCALA OESTE CARRETERA M-300, SAL (ALCALA DE HENARES)
Comienzo de operaciones:31/12/13
Capital:0 Ptas
Objeto social:PARTICIPACION , DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LA ADMINISTRACION Y PROVISION DE SERVICIOS DE TOYS R US
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31757 , F 165, S 8, H M 571412, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28