CASAL MINGUEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de CASAL MINGUEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASAL MINGUEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOYS "R" US IBERIA SA | Apoderado Mancomunado | 01/12/2020 | |
TOYS "R" US IBERIA SA | Apoderado | 01/12/2020 | |
TOYS R US INC | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/04/2014 | 24/03/2020 |
TOYS "R" US IBERIA SA | Apoderado Mancomunado | 16/04/2009 | 26/07/2013 |
VINCULACIONES DE CASAL MINGUEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAL MINGUEZ ANTONIO
Empresa: TOYS "R" US IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Casal Minguez Antonio
- Casal Minguez Antonio
Apoderado
- Casal Minguez Antonio
- Casal Minguez Antonio
- Casal Minguez Antonio
- Casal Minguez Antonio
- Casal Minguez Antonio
- Casal Minguez Antonio
- Casal Minguez Antonio
- Casal Minguez Antonio
- Casal Minguez Jesus Antonio
- Casal Minguez Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39869 , F 48, S 8, H M 8754, I/A 168 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Empresa: TOYS R US INC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Batista Fayad Andres
- Casal Minguez Antonio
- Garcia Miguel Gallego Inmaculada
- Gonzalez Hernan Enrique
- Urcelay Alonso Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31757 , F 175, S 8, H M 571412, I/A 5 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Empresa: TOYS R US INC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Batista Fayad Andres
- Casal Minguez Antonio
- Garcia Miguel Gallego Inmaculada
- Gonzalez Hernan Enrique
- Urcelay Alonso Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31757 , F 172, S 8, H M 571412, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Empresa: TOYS "R" US IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arrizabalaga Azurmendi Juan
- Casal Minguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 123, S 8, H M 8754, I/A 128 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Empresa: TOYS "R" US IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arrizabalaga Azurmendi Juan
- Casal Minguez Antonio
- Casal Minguez Antonio
- De Benito Moreno Lorenzo
- De Benito Moreno Lorenzo
- Gonzalez Hernan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26045 , F 111, S 8, H M 8754, I/A 113 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-28
Información de CASAL MINGUEZ ANTONIO
Mostramos los datos de CASAL MINGUEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAL MINGUEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos