TOUS FERROL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Real, 129
Municipio Ferrol
Provincia A Coruña
Razón Social TOUS FERROL SL
CIF B70124979
Actividad Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Propietario S TOUS SL
VINCULACIONES DE TOUS FERROL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOUS FERROL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bosch Castias Josep Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/05/2016 | 04/01/2019 |
Bosch Castias Josep Maria | Apoderado | 01/08/2011 | 04/01/2019 |
Folache Gonzalez Parrado Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/06/2016 | 04/01/2019 |
Garros Ribera Nuria | Apoderado | 24/10/2017 | 04/01/2019 |
S TOUS SL | Socio Unico | 27/07/2017 | 04/01/2019 |
S TOUS SL | Administrador Unico | 27/07/2017 | 04/01/2019 |
Tous Oriol Maria Alba | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/06/2016 | 04/01/2019 |
Fuentes Menendez Maria Rosa | Administrador Solidario | 18/07/2012 | 27/07/2017 |
S TOUS SL | Administrador Solidario | 25/01/2016 | 27/07/2017 |
Calvo Yubero Rafael Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/05/2016 | 16/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOUS FERROL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246 , F 126, S 8, H C 41988, I/A 22 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246 , F 126, S 8, H C 41988, I/A 22 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246 , F 126, S 8, H C 41988, I/A 22 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246 , F 126, S 8, H C 41988, I/A 20 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246 , F 125, S 8, H C 41988, I/A 19 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-15
- Otras modificaciones estatutarias: Relativo al órgano de administración.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246 , F 125, S 8, H C 41988, I/A 19 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246 , F 125, S 8, H C 41988, I/A 19 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246 , F 125, S 8, H C 41988, I/A 19 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246 , F 125, S 8, H C 41988, I/A 18 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3246 , F 125, S 8, H C 41988, I/A 17 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-15