FOLACHE GONZALEZ PARRADO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de FOLACHE GONZALEZ PARRADO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 76
Empresas inactivas: 30
CARGOS DE FOLACHE GONZALEZ PARRADO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPERCOR SA | Apoderado | 25/06/2024 | |
SEPHORA COSMETICOS ESPAÑA SL | Consejero | 10/01/2023 | |
SEPHORA COSMETICOS ESPAÑA SL | Presidente | 10/01/2023 | |
FINANCIERA EL CORTE INGLES EFC SA | Cons.NOEjDom | 14/11/2022 | |
SEGUROS EL CORTE INGLES VIDA PENSIONES Y REASEGUROS SA | Consejero | 26/07/2022 | |
EL CORTE INGLES SA | Apoderado | 27/06/2022 | |
DISMODA - COMERCIO Y DISTRIBUCION SL | Apoderado | 31/05/2019 | |
TOUS JOYEROS GIJON SL | Apoderado Solidario | 27/12/2016 | |
TOUS JOYEROS DONOSTI SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/06/2016 | |
TOUS VITORIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FOLACHE GONZALEZ PARRADO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOLACHE GONZALEZ PARRADO JOSE MARIA
Empresa: SUPERCOR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Folache Gonzalez Parrado Jose Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 52978, I/A 236 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: SUPERCOR SA
Apoderado
- Egea Caballero Javier
- Folache Gonzalez Parrado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 52978, I/A 234 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Empresa: SUPERCOR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Benlloch Sanz Jorge
- Folache Gonzalez Parrado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35633 , F 105, S 8, H M 52978, I/A 229 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
Empresa: SEPHORA COSMETICOS ESPAÑA SL
Consejero
- De La Hera Cremades Jaime
- Folache Gonzalez Parrado Jose Maria
- Parisot Helene Nathalie
Presidente
- Folache Gonzalez Parrado Jose Maria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40262 , F 119, S 8, H M 368081, I/A 74 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: FINANCIERA EL CORTE INGLES EFC SA
Cons.NOEjDom
- Bau Arrechea Santiago Jorge
- Diaz Yeregui Rafael
- Folache Gonzalez Parrado Jose Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31672 , F 95, S 8, H M 162765, I/A 192 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
Consejero Independiente
Consejero
- Aguirre De Carcer Cabezas Jaime
- Bau Arrechea Santiago
- Folache Gonzalez Parrado Jose Maria
- Mira Prieto Moreno Javier
- Pasqual Del Pobil Alves Tristan
- Rodriguez Arias Ambrosini Javier
- Zambrana Perez Victor
Presidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27705 , F 40, S 8, H M 64854, I/A 169 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
Empresa: EL CORTE INGLES SA
Apoderado
- Bau Arrechea Santiago
- Folache Gonzalez Parrado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38367 , F 60, S 8, H M 9880, I/A 1069 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: HARLEM INVESTMENTS SL
Consejero
- Folache Gonzalez Parrado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48190 , F 146, S 8, H B 507064, I/A 23 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08
Empresa: MR. WONDERFUL COMUNICATION SL
Consejero
- Folache Gonzalez Parrado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47975 , F 155, S 8, H B 424060, I/A 28 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08
Empresa: DISMODA - COMERCIO Y DISTRIBUCION SL
Apoderado
- Folache Gonzalez Parrado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23208 , F 110, S 8, H M 415921, I/A 21 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-28
VER MAS ACTOS
Información de FOLACHE GONZALEZ PARRADO JOSE MARIA
Mostramos los datos de FOLACHE GONZALEZ PARRADO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOLACHE GONZALEZ PARRADO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos