TOUROPERADOR VIVA TOURS SA - EN DISOLUCION
Provincia Illes Balears
Razón Social TOUROPERADOR VIVA TOURS SA
CIF A82203829
Capital Social 2762760.0 Euros
Actividad Actividades de los operadores turísticos
Teléfono 97 107 66 20
Página Web www.vivatours.es
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE TOUROPERADOR VIVA TOURS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOUROPERADOR VIVA TOURS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delicado Ramos Isidoro | Apoderado Mancomunado | 08/10/2013 | |
Quesada Vilchez Antonio Eduardo | Apoderado Mancomunado | 08/10/2013 | |
Salva Alonso Margarita | Apoderado Mancomunado | 08/10/2013 | |
Sancho Velez Luis | Apoderado Mancomunado | 08/10/2013 | |
Tellaexte Ibarrola Juan Jose | Apoderado Mancomunado | 08/10/2013 | |
INSOLNET SLP | Administrador Concursal | 06/06/2013 | |
De Blas Chies Luis | Apoderado | 17/08/2011 | |
Vazquez Losada Alvaro | Apoderado | 30/03/2011 | |
Duato Barcia Jose Manuel | Apoderado Solidario | 17/09/2010 | |
Ponce Gutierrez Ignacio | Apoderado Solidario | 17/09/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOUROPERADOR VIVA TOURS SA
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 7, S 8, H PM 47393, I/A 41 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TOUROPERADOR VIVA TOURS SA
Nif:A82203829
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Parte Dispositiva:
Se abre la Fase de Liquidación de la Sociedad de esta Hoja, y de otras, quedan en suspenso las facultades de la administración y disposición, se declara la DISOLUCION de la Sociedad de esta Hoja y el cese de los Administradores de la Sociedad," que serán sustituidos por la Administración Concursal
Fecha de Resolución:21/01/2014
Número Procedimiento Concursal:404/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2347
Libro:
0
Folio:
7
Hoja:
8-47393
Inscripción:
41
Fecha Inscripción10/09/2014
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 7, S 8, H PM 47393, I/A 41 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 7, S 8, H PM 47393, I/A 41 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-182-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 6, S 8, H PM 47393, I/A 40 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TOUROPERADOR VIVA TOURS SA
Nif:A82203829
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:04/04/2013
Número Procedimiento Concursal:404/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2347
Libro:
0
Folio:
6
Hoja:
8-47393
Inscripción:
39
Fecha Inscripción06/06/2013
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 6, S 8, H PM 47393, I/A 39 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TOUROPERADOR VIVA TOURS SA
Nif:A82203829
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:INSOLNET ADMINISTRACIONES CONCURSALES SLP BANCO DE SABADELL SA
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:04/04/2013
Número Procedimiento Concursal:404/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2347
Libro:
0
Folio:
6
Hoja:
8-47393
Inscripción:
39
Fecha Inscripción06/06/2013
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 6, S 8, H PM 47393, I/A 39 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TOUROPERADOR VIVA TOURS SA
Nif:A82203829
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:04/04/2013
Número Procedimiento Concursal:404/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2347
Libro:
0
Folio:
6
Hoja:
8-47393
Inscripción:
39
Fecha Inscripción06/06/2013
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 6, S 8, H PM 47393, I/A 39 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-07
Capital Anterior: | 2.760.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.760,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.762.760,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 5, S 8, H PM 47393, I/A 36 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-07
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificación artículo 49º de los estatutos a consecuencia de la modificación del ejercicio social, que en adelante comenzará el 01 de noviembre de cadaaño natural y finalizará el 31 de octubre del siguiente añonatural. Por excepción, el ejercicio iniciado el 01/08/2011,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 5, S 8, H PM 47393, I/A 35 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2347 , F 5, S 8, H PM 47393, I/A 34 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-07