TOTAL BIM CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gerardo Diego, 6
Código Postal 41013
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOTAL BIM CONSULTING SL
CIF B90151309
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 29/07/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TOTAL BIM CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOTAL BIM CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gea Claveria Alberto | Consejero Delegado | 01/08/2017 | 30/01/2024 |
Gea Claveria Alberto | Consejero | 01/08/2017 | 30/01/2024 |
Hahnfeld Stefan | Consejero | 14/08/2014 | 30/01/2024 |
IRRADIA INGENIERIA SOLAR SL | Consejero | 14/08/2014 | 30/01/2024 |
Moral Laguna Alejandro Antonio | Liquidador Unico | 30/01/2024 | 30/01/2024 |
Moral Laguna Alejandro Antonio | Consejero | 14/08/2014 | 30/01/2024 |
Moral Laguna Alejandro Antonio | Secretario | 14/08/2014 | 30/01/2024 |
Quijano Losada Alejandro | Presidente | 14/08/2014 | 30/01/2024 |
Quijano Losada Alejandro | Consejero | 14/08/2014 | 30/01/2024 |
Gea Andres Miguel Angel | Consejero Delegado | 14/08/2014 | 01/08/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOTAL BIM CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5900 , F 61, S 8, H SE102248, I/A 3 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5900 , F 61, S 8, H SE102248, I/A 3 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5900 , F 61, S 8, H SE102248, I/A 3 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5900 , F 61, S 8, H SE102248, I/A 3 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-41
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5900 , F 61, S 8, H SE102248, I/A 3 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-41
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5900 , F 60, S 8, H SE102248, I/A 2 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-41
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5900 , F 60, S 8, H SE102248, I/A 2 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5900 , F 58, S 8, H SE102248, I/A 1 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-41
Dirección:C/ GERARDO DIEGO 6 - LOCAL B - CP 41.013- (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:29/07/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1 .- Servicios de consultoría BIM -Building Information Modelling/ Modelado de información para la edificación-. 2 .- Formación BIM -Building Information Modelling/ Modelado de información para la edificación- y formación en otras herramientas de ingeniería y arquitectura en general.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5900 , F 58, S 8, H SE102248, I/A 1 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-41