QUIJANO LOSADA ALEJANDRO
Informe ejecutivo de QUIJANO LOSADA ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE QUIJANO LOSADA ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRRADIA GPV 1 SL | Apoderado Solidario | 23/08/2022 | |
PLANTA FOTOVOLTAICA IRRADIA GINES SL | Apoderado Solidario | 21/02/2019 | |
IRRADIA GPV 1 SL | Apoderado Solidario | 25/07/2018 | |
IRRADIA INGENIERIA SOLAR SL | Apoderado Solidario | 30/12/2016 |
VINCULACIONES DE QUIJANO LOSADA ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUIJANO LOSADA ALEJANDRO
Empresa: TOTAL BIM CONSULTING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gea Claveria Alberto
- Hahnfeld Stefan
- IRRADIA INGENIERIA SOLAR SL
- Moral Laguna Alejandro Antonio
- Quijano Losada Alejandro
Liquidador Unico
Presidente
- Quijano Losada Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5900 , F 61, S 8, H SE102248, I/A 3 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-41
Empresa: IRRADIA GPV 1 SL
Apoderado Solidario
- Quijano Losada Alejandro
- Rodriguez Delgado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6565 , F 171, S 8, H SE118125, I/A 4 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-41
Empresa: PLANTA FOTOVOLTAICA IRRADIA GINES SL
Apoderado Solidario
- Quijano Losada Alejandro
- Rodriguez Delgado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6093 , F 208, S 8, H SE107018, I/A 2 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-41
Empresa: IRRADIA GPV 1 SL
Apoderado Solidario
- Quijano Losada Alejandro
- Rodriguez Delgado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6565 , F 170, S 8, H SE118125, I/A 2 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-41
Empresa: IRRADIA INGENIERIA SOLAR SL
Apoderado Solidario
- Quijano Losada Alejandro
- Rodriguez Delgado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4663 , F 162, S 8, H SE 73624, I/A 5 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-6-41
Empresa: IRRADIA RENOVABLES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5158 , F 7, S 8, H SE 84336, I/A 6 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-41
Empresa: TOTAL BIM CONSULTING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gea Andres Miguel Angel
- Hahnfeld Stefan
- IRRADIA INGENIERIA SOLAR SL
- Moral Laguna Alejandro Antonio
- Quijano Losada Alejandro
Presidente
- Quijano Losada Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5900 , F 58, S 8, H SE102248, I/A 1 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-41
Empresa: IRRADIA RENOVABLES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5158 , F 1, S 8, H SE 84336, I/A 1 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-41
Información de QUIJANO LOSADA ALEJANDRO
Mostramos los datos de QUIJANO LOSADA ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUIJANO LOSADA ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos