TOSLINDA INVESTMENTS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 259
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOSLINDA INVESTMENTS SA
CIF B88244942
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 19/11/2018
Nombres Anteriores
- TOSLINDA INVESTMENTS SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ERFOLG INVESTMENTS SA
VINCULACIONES DE TOSLINDA INVESTMENTS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOSLINDA INVESTMENTS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arcediano Saiz Monica | Apoderado Solidario | 09/01/2019 | 06/07/2022 |
Bañares Sanchez Elena | Apoderado Solidario | 09/01/2019 | 06/07/2022 |
Caridad Sanchez Edgar | Apoderado Solidario | 09/01/2019 | 06/07/2022 |
Castaños Gil Patxi- Xabier | Apoderado Solidario | 18/02/2020 | 06/07/2022 |
Garcia Cañedo-arguelles Mario | Apoderado Solidario | 18/02/2020 | 06/07/2022 |
Garde Garcia German | Apoderado Solidario | 18/02/2020 | 06/07/2022 |
Gonzalez Carroz Mariandrea | Apoderado Solidario | 18/02/2020 | 06/07/2022 |
Lopez Puche Miguel | Apoderado Solidario | 09/01/2019 | 06/07/2022 |
Moral Ursua Manuel | Apoderado Solidario | 18/02/2020 | 06/07/2022 |
Morales Guillen Aida | Apoderado Mancomunado | 20/10/2021 | 06/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOSLINDA INVESTMENTS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 146, S 8, H M 684016, I/A 16 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 146, S 8, H M 684016, I/A 16 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Arcediano Saiz Monica
- Bañares Sanchez Elena
- Caridad Sanchez Edgar
- Castaños Gil Patxi- Xabier
- Garcia Cañedo-arguelles Mario
- Garde Garcia German
- Gonzalez Carroz Mariandrea
- Lopez Puche Miguel
- Moral Ursua Manuel
- Otero Otero Berta
- Plaza Jimenez Victoria Eugenia
- Prados De La Guardia Luis
- Rodewald Jost
- Schoel Sven
- Valdes Dominguez Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 146, S 8, H M 684016, I/A 16 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 146, S 8, H M 684016, I/A 16 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 146, S 8, H M 684016, I/A 15 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 145, S 8, H M 684016, I/A 14 (23/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 145, S 8, H M 684016, I/A 13 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 144, S 8, H M 684016, I/A 12 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 143, S 8, H M 684016, I/A 11 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39656 , F 143, S 8, H M 684016, I/A 11 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28